MIKAELSEN SVEINUNG
Informe ejecutivo de MIKAELSEN SVEINUNG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIKAELSEN SVEINUNG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAURITO HOTEL VALLE SL | Administrador Unico | 13/12/2018 | |
LA CANARIA 327 SL | Administrador Solidario | 07/07/2015 |
VINCULACIONES DE MIKAELSEN SVEINUNG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIKAELSEN SVEINUNG
Empresa: TAURITO HOTEL VALLE SL
Administrador Unico
- Mikaelsen Sveinung
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2155 , F 214, S 8, H GC 52171, I/A 2 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-35
Empresa: LA CANARIA 327 SL
Administrador Solidario
- Hiemeyer Morten
- Mikaelsen Sveinung
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 134, S 8, H GC 49417, I/A 2 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-35
Empresa: LA CANARIA 327 SL
Administrador Unico
- Mikaelsen Sveinung
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 134, S 8, H GC 49417, I/A 2 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-35
Empresa: LA CANARIA 327 SL
Administrador Unico
- Mikaelsen Sveinung
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 131, S 8, H GC 49417, I/A 1 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-35
Empresa: WAIKIKI HOTEL AND RESORT SL
Administrador Unico
- Mikaelsen Sveinung
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097 , F 139, S 8, H GC 48879, I/A 3 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-35
Información de MIKAELSEN SVEINUNG
Mostramos los datos de MIKAELSEN SVEINUNG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIKAELSEN SVEINUNG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos