MIJARES LOPEZ BUENAVENTURA
Informe ejecutivo de MIJARES LOPEZ BUENAVENTURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MIJARES LOPEZ BUENAVENTURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | Apoderado | 25/10/2011 | 04/02/2013 |
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | Apoderado | 04/02/2013 | |
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | Apoderado | 28/07/2010 | 04/02/2013 |
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | Apoderado | 20/08/2009 | 04/02/2013 |
CARDIF ASSURANCE VIE | Apoderado | 17/10/2011 | 31/01/2013 |
CARDIF ASSURANCE VIE | Apoderado | 28/07/2010 | 31/01/2013 |
CARDIF ASSURANCE VIE | Apoderado | 31/01/2013 | |
CARDIF ASSURANCE VIE | Apoderado | 20/08/2009 | 31/01/2013 |
BNP PARIBAS CARDIF ESPAÑA AIE | Apoderado | 30/01/2013 | |
BNP PARIBAS CARDIF ESPAÑA AIE | Apoderado | 30/07/2010 | 30/01/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MIJARES LOPEZ BUENAVENTURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIJARES LOPEZ BUENAVENTURA
Empresa: HELIOS ADMINISTRACION ESPAÑA AIE
Apoderado
- Mijares Lopez Buenaventura
- Mijares Lopez Buenaventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26098 , F 138, S 8, H M 304016, I/A 23 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Empresa: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Apoderado
- Mijares Lopez Buenaventura
- Mijares Lopez Buenaventura
- Mijares Lopez Buenaventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27911 , F 66, S 8, H M 192927, I/A 24 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
Empresa: CARDIF ASSURANCE VIE
Apoderado
- Mijares Lopez Buenaventura
- Mijares Lopez Buenaventura
- Mijares Lopez Buenaventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23183 , F 86, S 8, H M 197369, I/A 27 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
Empresa: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Apoderado
- Jorquera Villa Maria Aranzazu
- Mijares Lopez Buenaventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27911 , F 65, S 8, H M 192927, I/A 22 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-28
Empresa: CARDIF ASSURANCE VIE
Apoderado
- Jorquera Villa Maria Aranzazu
- Mijares Lopez Buenaventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23183 , F 84, S 8, H M 197369, I/A 22 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-28
Empresa: HELIOS ADMINISTRACION ESPAÑA AIE
Apoderado
- Macias-lizaso Miranda Antonio
- Mijares Lopez Buenaventura
- Pomiers Fabrice Louis Charles Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26098 , F 134, S 8, H M 304016, I/A 15 (30/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-28
Empresa: CARDIF ASSURANCE VIE
Apoderado
- Macias-lizaso Miranda Antonio
- Mijares Lopez Buenaventura
- Pomiers Fabrice Louis Charles Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23183 , F 82, S 8, H M 197369, I/A 20 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-28
Empresa: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Apoderado
- Macias-lizaso Miranda Antonio
- Mijares Lopez Buenaventura
- Pomiers Fabrice Louis Charles Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12199 , F 88, S 8, H M 192927, I/A 16 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-28
Empresa: HELIOS ADMINISTRACION ESPAÑA AIE
Apoderado
- Mijares Lopez Buenaventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26098 , F 133, S 8, H M 304016, I/A 13 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-28
Empresa: CARDIF ASSURANCE VIE
Apoderado
- Mijares Lopez Buenaventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23183 , F 81, S 8, H M 197369, I/A 19 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-28
VER MAS ACTOS
Información de MIJARES LOPEZ BUENAVENTURA
Mostramos los datos de MIJARES LOPEZ BUENAVENTURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIJARES LOPEZ BUENAVENTURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos