MIHAESCU ANA IRINA
Informe ejecutivo de MIHAESCU ANA IRINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 28
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 28
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MIHAESCU ANA IRINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUZ DEL TAJO CENTRO COMERCIAL SA | Apoderado Mancomunado | 05/04/2024 | |
IBERIAN HOLDINGS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 14/02/2024 | |
SIERRA SPAIN MALAGA HOLDINGS SL | Apoderado | 01/02/2024 | |
AXNAE SPAIN HOLDINGS SL | Apoderado | 17/01/2024 | |
OLIMPO RETAIL GERMANY I SL | Apoderado | 19/12/2023 | |
OLIMPO RETAIL GERMANY II SL | Apoderado | 19/12/2023 | |
OLIMPO RETAIL GERMANY SOCIMI SA | Apoderado Mancomunado | 14/12/2023 | |
PLAZA MAYOR SHOPPING SA | Apoderado Mancomunado | 03/10/2023 | |
AXNAE SPAIN HOLDINGS SL | Apoderado | 01/03/2023 | |
LUZ DEL TAJO CENTRO COMERCIAL SA | Apoderado Mancomunado | 12/05/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MIHAESCU ANA IRINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIHAESCU ANA IRINA
Empresa: LUZ DEL TAJO CENTRO COMERCIAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bravo Jimenez Alberto
- Bravo Jimenez Alberto
- Da Silva Ferreira Fernandes Alexandra Maria
- Da Silva Ferreira Fernandes Alexandra Maria
- Esparza Tortosa Jose Luis
- Esparza Tortosa Jose Luis
- Galguera Garcia Carlos
- Galguera Garcia Carlos
- Galguera Garcia Carlos
- Gamboa Abreu Pessegueiro Alexandre
- Gamboa Abreu Pessegueiro Alexandre
- Garcia Arias Maria Jose
- Garcia Garcia Carmen Maria
- Garcia Garcia Carmen Maria
- Garcia Garcia Carmen Maria
- Guedes Antunes De Oliveira Ana Maria
- Mihaescu Ana Irina
- Mihaescu Ana Irina
- Moller Merinero Marco
- Suarez Tramon Enrique
- Suarez Tramon Enrique
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41413 , F 188, S 8, H M 238955, I/A 82 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Empresa: IBERIAN HOLDINGS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42503 , F 191, S 8, H M 632481, I/A 11 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Empresa: SIERRA SPAIN MALAGA HOLDINGS SL
Apoderado
- Aguirregomezcorta Caubet Tatiana
- Amaro Perez Begoña
- Bravo Jimenez Alberto
- Da Silva Ferreira Fernandes Alexandra Maria
- Durco Fernandes Alexandre Miguel
- Esparza Tortosa Jose Luis
- Galguera Garcia Carlos
- Gamboa Abreu Pessegueiro Alexandre
- Garcia Garcia Carmen Maria
- Guedes Antunes De Oliveira Ana Maria
- Mihaescu Ana Irina
- Moller Merinero Marco Antonio
- Suarez Tramon Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42076 , F 125, S 8, H M 632480, I/A 14 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Empresa: AXNAE SPAIN HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39050 , F 136, S 8, H M 646759, I/A 14 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: OLIMPO RETAIL GERMANY I SL
Apoderado
- Aguirregomezcorta Caubet Tatiana
- Da Silva Ferreira Fernandes Alexandra Maria
- Esparza Tortosa Jose Luis
- Fernandez Prada Maria Paz
- Ferreira Duarte De Campos E Cunha David
- Mihaescu Ana Irina
- Moller Merinero Marco Antonio
- Sagues Gonzalez Estrada Pedro Maria
- Sanchez Janariz Aranzazu
- Villafranca Lopez Ignacio Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45169 , F 127, S 8, H M 794826, I/A 6 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Empresa: OLIMPO RETAIL GERMANY II SL
Apoderado
- Aguirregomezcorta Caubet Tatiana
- Da Silva Ferreira Fernandes Alexandra Maria
- Esparza Tortosa Jose Luis
- Fernandez Prada Maria Paz
- Ferreira Duarte De Campos E Cunha David
- Mihaescu Ana Irina
- Sagues Gonzalez Estrada Pedro Maria
- Sanchez Janariz Aranzazu
- SIERRA SPAIN REAL ESTATE SERVICES SA
- Villafranca Lopez Ignacio Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45169 , F 147, S 8, H M 794828, I/A 6 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Empresa: OLIMPO RETAIL GERMANY SA
Apoderado Mancomunado
- Aguirregomezcorta Caubet Tatiana
- Da Silva Ferreira Fernandes Alexandra Maria
- Esparza Tortosa Jose Luis
- Fernandez Prada Maria Paz
- Ferreira Duarte De Campos E Cunha David
- Mihaescu Ana Irina
- Moller Merinero Marco Antonio
- Sagues Gonzalez Estrada Pedro Maria
- Sanchez Janariz Aranzazu
- Villafranca Lopez Ignacio Rodrigo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46075 , F 209, S 8, H M 801814, I/A 7 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: PLAZA MAYOR SHOPPING SA
Apoderado Mancomunado
- Bravo Jimenez Alberto
- Esparza Tortosa Jose Luis
- Ferreira Fernandes Alexandra Maria Da Silva
- Freitas Duarte Vitor Manuel
- Galguera Garcia Carlos
- Galguera Garcia Carlos
- Gamboa Abreu Pessegueiro Alexandre
- Gamboa Abreu Pessegueiro Alexandre
- Garcia Arias Maria Jose
- Garcia Garcia Carmen Maria
- Garcia Garcia Carmen Maria
- Mihaescu Ana Irina
- Mota Duarte Luis Filipe
- Perloiro Morgadinho Jorge Manuel
- Suarez Tramon Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38504 , F 91, S 8, H M 272318, I/A 72 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Empresa: AXNAE SPAIN HOLDINGS SL
Apoderado
- Aguirregomezcorta Caubet Tatiana
- Da Silva Ferreira Fernandes Alexandra Maria
- Diego Erice Nuria
- Esparza Tortosa Jose Luis
- Galguera Garcia Carlos
- Galguera Garcia Carlos
- Gamboa Abreu Pessegueiro Alexandre
- Gamboa Abreu Pessegueiro Alexandre
- Garcia Garcia Carmen Maria
- Garcia Garcia Carmen Maria
- Guedes Antunes De Oliveira Ana Maria
- Mihaescu Ana Irina
- Vilaca De Faria Lelis Joao Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39050 , F 134, S 8, H M 646759, I/A 12 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-28
Empresa: IBERIAN ASSETS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Aguirregomezcorta Caubet Tatiana
- Beltran Lazaga Maria Susana
- Da Silva Ferreira Fernandes Alexandra Maria
- Daneo Cerro Jose Javier
- Daneo Cerro Jose Javier
- Daneo Cerro Jose Javier
- De La Quadra Salcedo Janini Andres Tomas
- De La Quadra Salcedo Janini Andres Tomas
- Durao Fernandes Alexandre Miguel
- Durao Fernandes Alexandre Miguel
- Esparza Tortosa Jose Luis
- Fernandez Oliva Abel
- Fernandez Oliva Abel
- Fernandez Oliva Abel
- Galguera Garcia Carlos
- Galguera Garcia Carlos
- Galguera Garcia Carlos
- Gamboa Abreu Pessegueiro Alexandre
- Gamboa Abreu Pessegueiro Alexandre
- Gamboa Abreu Pessegueiro Alexandre
- Garmendia Talledo Maria Encarnacion
- Korbacka Peter
- Lopez Barcina Juan Ramon
- Lopez Jimenez Silvia
- Lopez Jimenez Silvia
- Lopez Jimenez Silvia
- Martinez Hector Francisco
- Martinez Nieto Laura
- Martinez Nieto Laura
- Martinez Nieto Laura
- Martos Prat Rodrigo
- Martos Prat Rodrigo
- Martos Prat Rodrigo
- Mihaescu Ana Irina
- Mokry Radoslav
- Sanz Gimenez Jose Florencio
- Suarez Tramon Enrique
- Suarez Tramon Enrique
- Suarez Tramon Enrique
- Uriarte Zugazabetia Blanca
- Varela-grandal Ruibal Ana Patricia
- Varela-grandal Ruibal Ana Patricia
- Varela-grandal Ruibal Ana Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42361 , F 201, S 8, H M 282358, I/A 73 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-28
VER MAS ACTOS
Información de MIHAESCU ANA IRINA
Mostramos los datos de MIHAESCU ANA IRINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIHAESCU ANA IRINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos