MIGUEZ VEIGA MARTIN
Informe ejecutivo de MIGUEZ VEIGA MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MIGUEZ VEIGA MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WASH AND COFFEES SL | Administrador Solidario | 07/01/2013 | 29/04/2024 |
WASH AND COFFEES SL | Socio Unico | 29/04/2024 | 29/04/2024 |
WASH AND COFFEES SL | Administrador Unico | 29/04/2024 | 29/04/2024 |
WASH AND COFFEES SL | Liquidador | 29/04/2024 | 29/04/2024 |
NEGOCIOS MAUNA LOA SL | Administrador Unico | 21/05/2018 | 14/12/2023 |
NEGOCIOS MAUNA LOA SL | Socio Unico | 21/05/2018 | 14/12/2023 |
NEGOCIOS MAUNA LOA SL | Liquidador | 14/12/2023 | 14/12/2023 |
WASH & COFFEES ENTERPRISE SL | Socio Unico | 19/12/2014 | 27/03/2017 |
WASH & COFFEES ENTERPRISE SL | Administrador Unico | 19/12/2014 | 27/03/2017 |
A BOUTIQUE DO LAVADO SL | Administrador Solidario | 04/04/2016 | 08/02/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MIGUEZ VEIGA MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEZ VEIGA MARTIN
Empresa: WASH AND COFFEES SL
Liquidador
- Miguez Veiga Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 3843, F 3, S 8, H PO 54181, I/A 3 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-36
Empresa: WASH AND COFFEES SL
Administrador Unico
- Miguez Veiga Martin
Liquidador
- Miguez Veiga Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 3843, F 3, S 8, H PO 54181, I/A 3 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-36
Empresa: WASH AND COFFEES SL
Administrador Unico
- Miguez Veiga Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 3843, F 3, S 8, H PO 54181, I/A 2 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-36
Empresa: WASH AND COFFEES SL
Administrador Solidario
- Fontan Silva Jose Alejandro
- Miguez Veiga Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 3843, F 3, S 8, H PO 54181, I/A 2 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-36
Empresa: WASH AND COFFEES SL
Socio Único
- Miguez Veiga Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 3843, F 3, S 8, H PO 54181, I/A 2 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-36
Empresa: NEGOCIOS MAUNA LOA SL
Liquidador
- Miguez Veiga Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37697 , F 42, S 8, H M 671603, I/A 2 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: NEGOCIOS MAUNA LOA SL
Administrador Unico
- Miguez Veiga Martin
Liquidador
- Miguez Veiga Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37697 , F 42, S 8, H M 671603, I/A 2 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: NEGOCIOS MAUNA LOA SL
Administrador Unico
- Miguez Veiga Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37697 , F 42, S 8, H M 671603, I/A 1 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
Empresa: NEGOCIOS MAUNA LOA SL
Socio Único
- Miguez Veiga Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37697 , F 42, S 8, H M 671603, I/A 1 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
Empresa: WASH & COFFEES ENTERPRISE SL
Administrador Unico
- Miguez Veiga Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3868, L 3868, F 2, S 8, H PO 54721, I/A 5 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-36
VER MAS ACTOS
Información de MIGUEZ VEIGA MARTIN
Mostramos los datos de MIGUEZ VEIGA MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEZ VEIGA MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos