MIGUELSANZ GONZALEZ DIEGO
Informe ejecutivo de MIGUELSANZ GONZALEZ DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIGUELSANZ GONZALEZ DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS MIGUELSANZ SL | Administrador Unico | 07/01/2014 | |
CERCADOS 4 CAMINOS SL | Administrador Unico | 30/12/2010 |
VINCULACIONES DE MIGUELSANZ GONZALEZ DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUELSANZ GONZALEZ DIEGO
Empresa: PROYECTOS MIGUELSANZ SL
Administrador Unico
- Miguelsanz Gonzalez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1314 , F 177, S 8, H TO 23734, I/A 3 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-45
Empresa: CERCADOS 4 CAMINOS SL
Administrador Unico
- Miguelsanz Gonzalez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895 , F 118, S 8, H TO 7332, I/A 4 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-45
Información de MIGUELSANZ GONZALEZ DIEGO
Mostramos los datos de MIGUELSANZ GONZALEZ DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUELSANZ GONZALEZ DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos