MIGUELAÑEZ MARTIN NOELIA
Informe ejecutivo de MIGUELAÑEZ MARTIN NOELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIGUELAÑEZ MARTIN NOELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICOLA EL HORCAJO SL | Administrador Solidario | 08/05/2023 | |
MIDEL SA | Administrador Unico | 31/12/2021 | |
CHOCOCAR SA | Apoderado | 31/12/2021 | |
INTERSWEETS SA | Administrador Unico | 29/12/2021 | |
MARIO 15 SA | Apoderado | 20/12/2016 | |
MIGUELAÑEZ SA | Apoderado | 16/12/2016 | |
DULSOL SA | Apoderado | 15/12/2016 | |
SNACKDUL SA | Administrador Unico | 14/12/2016 | |
CANDYCHOC SA | Administrador Solidario | 12/12/2016 |
VINCULACIONES DE MIGUELAÑEZ MARTIN NOELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUELAÑEZ MARTIN NOELIA
Empresa: AGRICOLA EL HORCAJO SL
Administrador Solidario
- Miguelañez Martin Noelia
- Miguelañez Miguel Onesimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44993 , F 151, S 8, H M 792026, I/A 1 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-28
Empresa: CHOCOCAR SA
Apoderado
- Miguelañez Martin Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15657 , F 70, S 8, H M 263700, I/A 12 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-28
Empresa: CHOCOCAR SA
Administrador Solidario
- Miguelañez De Miguel Onesimo
- Miguelañez Martin Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15657 , F 69, S 8, H M 263700, I/A 11 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-28
Empresa: SNACKDUL SA
Administrador Unico
- Miguelañez Martin Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25544 , F 122, S 8, H M 460319, I/A 5 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-28
Empresa: MIDEL SA
Administrador Unico
- Miguelañez Martin Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6636 , F 178, S 8, H M 108027, I/A 14 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-28
Empresa: MIDEL SA
Administrador Solidario
- Martin Perez Soledad
- Miguelañez Martin Noelia
- Miguelañez Miguel Onesimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6636 , F 178, S 8, H M 108027, I/A 14 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-28
Empresa: INTERSWEETS SA
Administrador Unico
- Miguelañez Martin Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19097 , F 199, S 8, H M 334035, I/A 8 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Empresa: INTERSWEETS SA
Administrador Solidario
- Miguelañez Martin Noelia
- Miguelañez Miguel Onesimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19097 , F 199, S 8, H M 334035, I/A 8 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Empresa: CANDYCHOC SA
Administrador Solidario
- Martin Perez Soledad
- Miguelañez Martin Noelia
- Miguelañez Miguel Onesimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18710 , F 108, S 8, H M 325864, I/A 10 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Empresa: INTERSWEETS SA
Administrador Solidario
- Miguelañez Martin Noelia
- Miguelañez Miguel Onesimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19097 , F 197, S 8, H M 334035, I/A 6 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-28
VER MAS ACTOS
Información de MIGUELAÑEZ MARTIN NOELIA
Mostramos los datos de MIGUELAÑEZ MARTIN NOELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUELAÑEZ MARTIN NOELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos