MIGUEL ROS SAURA
Informe ejecutivo de MIGUEL ROS SAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIGUEL ROS SAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS Y DESARROLLOS EL PILAR SL | Administrador Unico | 10/03/2021 | |
PROYECTOS Y DESARROLLOS EL PILAR SL | Apoderado | 26/01/2009 |
VINCULACIONES DE MIGUEL ROS SAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL ROS SAURA
Empresa: PROYECTOS Y DESARROLLOS EL PILAR SL
Administrador Unico
- Miguel Ros Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 157, S 8, H MU 34826, I/A 10 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-30
Administrador Unico
- Miguel Ros Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 70, S 8, H MU 70295, I/A 3 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-30
Administrador Unico
- Miguel Ros Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 66, S 8, H MU 70295, I/A 1 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-30
Empresa: PROYECTOS Y DESARROLLOS EL PILAR SL
Apoderado
- Miguel Ros Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 156, S 8, H MU 34826, I/A 7 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-30
Información de MIGUEL ROS SAURA
Mostramos los datos de MIGUEL ROS SAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL ROS SAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos