MIGUEL ROCA IBAÑEZ
Informe ejecutivo de MIGUEL ROCA IBAÑEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIGUEL ROCA IBAÑEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABAD & ASOCIADOS ABOGADOS Y ECONOMISTAS SRL | Apoderado Solidario | 07/03/2022 | |
ABAD & ASOCIADOS ABOGADOS Y ECONOMISTAS SRL | Apoderado Solidario | 29/12/2021 | |
IMPORTACIONES ENTRECULTURAS SL | Administrador Unico | 01/09/2009 |
VINCULACIONES DE MIGUEL ROCA IBAÑEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL ROCA IBAÑEZ
Apoderado Solidario
- Miguel Roca Ibañez
- Rebecca Elise Martinez Stromberg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3518 , F 15, S 8, H MU 48408, I/A 15 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-30
Apoderado Solidario
- Elisabet Gonzalez Ruiz
- Miguel Roca Ibañez
- Rebecca Elise Martinez Stromberg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3518 , F 15, S 8, H MU 48408, I/A 13 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-30
Empresa: IMPORTACIONES ENTRECULTURAS SL
Administrador Unico
- Miguel Roca Ibañez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2680 , F 222, S 8, H MU 71105, I/A 2 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-30
Información de MIGUEL ROCA IBAÑEZ
Mostramos los datos de MIGUEL ROCA IBAÑEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL ROCA IBAÑEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos