MIGUEL MARTINEZ ROS
Informe ejecutivo de MIGUEL MARTINEZ ROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MIGUEL MARTINEZ ROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS URBANISTICOS Y SERVICIOS ROLDAN SL | Administrador Unico | 06/11/2013 | |
GRUPO INVERSOR HISPANOAMERICANO MQUATTRO SL | Administrador Unico | 23/08/2011 |
VINCULACIONES DE MIGUEL MARTINEZ ROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL MARTINEZ ROS
Empresa: ALUMINIOS LOS ALCAZARES 2012 SL
Administrador Mancomunado
- Miguel Martinez Ros
- Roque Perez De Tudela Gracia
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2890 , F 142, S 8, H MU 78629, I/A 3 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-30
Empresa: INTER VIMAR SL
Administrador Solidario
- Miguel Martinez Ros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2007 , F 199, S 8, H MU 42552, I/A 4 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-30
Empresa: INTER-FRAMI SL
Administrador Solidario
- Miguel Martinez Ros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1807 , F 42, S 8, H MU 36931, I/A 4 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-30
Empresa: MIGUEL Y VILELLA ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Miguel Martinez Ros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 204, S 8, H MU 32016, I/A 5 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-30
Administrador Unico
- Miguel Martinez Ros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 39, S 8, H MU 70522, I/A 3 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-30
Administrador Solidario
- Miguel Martinez Ros
- Vicente Martinez Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 39, S 8, H MU 70522, I/A 3 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-30
Empresa: ALUMINIOS LOS ALCAZARES 2012 SL
Administrador Mancomunado
- Marcelino Jimenez Garcia
- Miguel Martinez Ros
- Roque Perez De Tudela Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2890 , F 140, S 8, H MU 78629, I/A 1 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-30
Administrador Unico
- Miguel Martinez Ros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2724 , F 220, S 8, H MU 72008, I/A 2 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-30
Administrador Mancomunado
- Hernan-alfonso Murillo Escobar
- Jalili Medina Varela
- Miguel Martinez Ros
- Vicente Martinez Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2724 , F 220, S 8, H MU 72008, I/A 2 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-30
Administrador Mancomunado
- Hernan-alfonso Murillo Escobar
- Jalili Medina Varela
- Miguel Martinez Ros
- Vicente Martinez Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2724 , F 218, S 8, H MU 72008, I/A 1 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-30
VER MAS ACTOS
Información de MIGUEL MARTINEZ ROS
Mostramos los datos de MIGUEL MARTINEZ ROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL MARTINEZ ROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos