MIGUEL LOPEZ ANTONIO MIGUEL
Informe ejecutivo de MIGUEL LOPEZ ANTONIO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIGUEL LOPEZ ANTONIO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS INDUSTRIALES Y MERCHANDISING SL | Socio Unico | 04/01/2013 |
VINCULACIONES DE MIGUEL LOPEZ ANTONIO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL LOPEZ ANTONIO MIGUEL
Administrador Unico
- Miguel Lopez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30594 , F 169, S 8, H M 550657, I/A 2 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-28
Administrador Unico
- Miguel Lopez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29695 , F 171, S 8, H M 534331, I/A 2 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
Administrador Unico
- Miguel Lopez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30594 , F 167, S 8, H M 550657, I/A 1 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Socio Único
- Miguel Lopez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30594 , F 167, S 8, H M 550657, I/A 1 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Administrador Unico
- Miguel Lopez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29695 , F 169, S 8, H M 534331, I/A 1 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-28
Información de MIGUEL LOPEZ ANTONIO MIGUEL
Mostramos los datos de MIGUEL LOPEZ ANTONIO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL LOPEZ ANTONIO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos