MIGUEL GRABALOSA GUERRA
Informe ejecutivo de MIGUEL GRABALOSA GUERRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIGUEL GRABALOSA GUERRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELLCAIRE INVERSIONS SA | Administrador Unico | 19/06/2012 |
VINCULACIONES DE MIGUEL GRABALOSA GUERRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL GRABALOSA GUERRA
Empresa: BELLCAIRE INVERSIONS SA
Administrador Unico
- Miguel Grabalosa Guerra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 180, S 8, H GI 10336, I/A 11 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-17
Empresa: BELLCAIRE INVERSIONS SA
Administrador Unico
- Miguel Grabalosa Guerra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 180, S 8, H GI 10336, I/A 10 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-17
Empresa: METAL.LIQUES GRABALOSA SL
Administrador Solidario
- Josefa Puig Valls
- Miguel Grabalosa Guerra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 33, S 8, H GI 8536, I/A 19 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-17
Empresa: BELLCAIRE INVERSIONS SA
Administrador Unico
- Miguel Grabalosa Guerra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 180, S 8, H GI 10336, I/A 9 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-17
Empresa: FER-GRAB CONSTRUCCIONS SL
Liquidador
- Miguel Grabalosa Guerra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 194, S 8, H GI 41366, I/A 2 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-17
Empresa: FER-GRAB CONSTRUCCIONS SL
Administrador Solidario
- Miguel Grabalosa Guerra
- Nuria Grabalosa Puig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 194, S 8, H GI 41366, I/A 2 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-17
Información de MIGUEL GRABALOSA GUERRA
Mostramos los datos de MIGUEL GRABALOSA GUERRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL GRABALOSA GUERRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos