MIGUEL GONZALEZ SEILA
Informe ejecutivo de MIGUEL GONZALEZ SEILA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIGUEL GONZALEZ SEILA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIPROT DEL NORTE SL | Administrador Unico | 13/02/2017 | |
EQUIPROT DEL NORTE SL | Socio Unico | 13/02/2017 |
VINCULACIONES DE MIGUEL GONZALEZ SEILA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL GONZALEZ SEILA
Empresa: EQUIPROT DEL NORTE SL
Socio Único
- Miguel Gonzalez Seila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866 , F 89, S 8, H S 17087, I/A 6 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-39
Empresa: EQUIPROT DEL NORTE SL
Administrador Unico
- Miguel Gonzalez Seila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866 , F 89, S 8, H S 17087, I/A 5 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-39
Empresa: EQUIPROT DEL NORTE SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Aguero Trinidad
- Miguel Gonzalez Luis
- Miguel Gonzalez Seila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866 , F 89, S 8, H S 17087, I/A 5 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-39
Empresa: EQUIPROT DEL NORTE SL
Apoderado
- Miguel Gonzalez Seila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866 , F 89, S 8, H S 17087, I/A 4 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-39
Empresa: EQUIPROT DEL NORTE SL
Apoderado
- Miguel Gonzalez Seila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866 , F 89, S 8, H S 17087, I/A 3 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-39
Empresa: EQUIPROT DEL NORTE SL
Apoderado
- Miguel Gonzalez Seila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866 , F 88, S 8, H S 17087, I/A 2 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-39
Información de MIGUEL GONZALEZ SEILA
Mostramos los datos de MIGUEL GONZALEZ SEILA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL GONZALEZ SEILA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos