MIGUEL GASPAR GARCIA
Informe ejecutivo de MIGUEL GASPAR GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIGUEL GASPAR GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUEBLES MERCAMUR SL | Administrador Unico | 16/12/2021 | |
CREACIONES GUELNA MOBILIARIO SL | Administrador Unico | 16/11/2021 | |
CREACIONES GUELNA MOBILIARIO SL | Apoderado | 11/03/2020 | |
CREACIONES GUELNA SL | Administrador Unico | 26/08/2015 |
VINCULACIONES DE MIGUEL GASPAR GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL GASPAR GARCIA
Empresa: CREACIONES GUELMI SL
Liquidador
- Miguel Gaspar Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 222, S 8, H MU 33558, I/A 6 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-30
Empresa: CREACIONES GUELMI SL
Administrador Unico
- Miguel Gaspar Garcia
Liquidador
- Miguel Gaspar Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 222, S 8, H MU 33558, I/A 6 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-30
Empresa: MUEBLES MERCAMUR SL
Administrador Unico
- Miguel Gaspar Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 141, S 8, H MU 17572, I/A 6 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-30
Empresa: CREACIONES GUELNA MOBILIARIO SL
Administrador Unico
- Miguel Gaspar Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 186, S 8, H MU 92022, I/A 3 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-30
Empresa: CREACIONES GUELMI SL
Administrador Unico
- Miguel Gaspar Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 222, S 8, H MU 33558, I/A 5 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-30
Empresa: CREACIONES GUELNA MOBILIARIO SL
Apoderado
- Miguel Gaspar Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 186, S 8, H MU 92022, I/A 2 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-30
Empresa: CREACIONES GUELNA SL
Administrador Unico
- Miguel Gaspar Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 69, S 8, H MU 89066, I/A 3 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-30
Información de MIGUEL GASPAR GARCIA
Mostramos los datos de MIGUEL GASPAR GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL GASPAR GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos