MIGUEL CANO JIMENEZ
Informe ejecutivo de MIGUEL CANO JIMENEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIGUEL CANO JIMENEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCHIQUE SL | Consejero | 04/07/2018 | |
MERCHIQUE SL | Presidente | 04/07/2018 |
VINCULACIONES DE MIGUEL CANO JIMENEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL CANO JIMENEZ
Empresa: FUNERARIA CANO FUCA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Cano Jimenez
- Miguel Cano Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 32, S 8, H MU 28326, I/A 13 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-30
Empresa: MERCHIQUE SL
Consejero
- Esteban Cano Jimenez
- Jose Antonio Cano Jimenez
- Miguel Cano Jimenez
Presidente
- Miguel Cano Jimenez
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 214, S 8, H MU 29950, I/A 5 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-30
Empresa: MERCHIQUE SL
Consejero
- Esteban Cano Jimenez
- Francisco Cano Jimenez
- Jose Antonio Cano Jimenez
- Miguel Cano Jimenez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Miguel Cano Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 214, S 8, H MU 29950, I/A 5 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-30
Empresa: MUEBLES CANO MEDINA SA
Administrador Solidario
- Esteban Cano Jimenez
- Jose Antonio Cano Jimenez
- Miguel Cano Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 187, S 8, H MU 9250, I/A 12 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-30
Empresa: MUEBLES CANO MEDINA SA
Administrador Solidario
- Esteban Cano Jimenez
- Jose Antonio Cano Jimenez
- Miguel Cano Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 185, S 8, H MU 9250, I/A 10 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-30
Empresa: MUEBLES CANO MEDINA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Esteban Cano Jimenez
- Jose Antonio Cano Jimenez
- Miguel Cano Jimenez
Consejero
- Esteban Cano Jimenez
- Francisco Cano Jimenez
- Jose Antonio Cano Jimenez
- Miguel Cano Jimenez
Presidente
- Miguel Cano Jimenez
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 185, S 8, H MU 9250, I/A 10 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-30
Empresa: MUEBLES CANO MEDINA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Esteban Cano Jimenez
- Jose Antonio Cano Jimenez
- Miguel Cano Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 184, S 8, H MU 9250, I/A 9 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-30
Empresa: MUEBLES CANO MEDINA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Esteban Cano Jimenez
- Francisco Cano Jimenez
- Jose Antonio Cano Jimenez
- Miguel Cano Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 184, S 8, H MU 9250, I/A 9 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-30
Información de MIGUEL CANO JIMENEZ
Mostramos los datos de MIGUEL CANO JIMENEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL CANO JIMENEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos