MIGUEL ANGEL VERGARA SAURA
Informe ejecutivo de MIGUEL ANGEL VERGARA SAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIGUEL ANGEL VERGARA SAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUAN VERGARA ESPALLARDO SL | Apoderado Solidario | 19/01/2010 |
VINCULACIONES DE MIGUEL ANGEL VERGARA SAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL ANGEL VERGARA SAURA
Empresa: COSTAMOTOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Miguel Angel Vergara Saura
Consejero
- Miguel Angel Vergara Saura
Presidente
- Miguel Angel Vergara Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 100, S 8, H MU 3882, I/A 14 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-30
Empresa: JUAN VERGARA ESPALLARDO SL
Administrador Solidario
- Juan Francisco Vergara Saura
- Juan Pedro Vergara Nicolas
- Miguel Angel Vergara Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 137, S 8, H MU 25740, I/A 10 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-30
Empresa: COSTAMOTOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Pedro Vergara Nicolas
- Miguel Angel Vergara Saura
Presidente
- Miguel Angel Vergara Saura
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 100, S 8, H MU 3882, I/A 11 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-30
Empresa: COSTAMOTOR SA
Consejero
- Juan Francisco Vergara Saura
- Juan Pedro Vergara Nicolas
- Maria Jose Vergara Nicolas
- Miguel Angel Vergara Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 100, S 8, H MU 3882, I/A 10 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-30
Empresa: COSTAMOTOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Pedro Vergara Nicolas
- Miguel Angel Vergara Saura
Consejero
- Juan Francisco Vergara Saura
- Juan Pedro Vergara Nicolas
- Maria Jose Vergara Nicolas
- Miguel Angel Vergara Saura
Presidente
- Miguel Angel Vergara Saura
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 100, S 8, H MU 3882, I/A 10 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-30
Empresa: COSTAMOTOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Pedro Vergara Nicolas
- Miguel Angel Vergara Saura
Consejero
- Juan Francisco Vergara Saura
- Juan Pedro Vergara Nicolas
- Maria Jose Vergara Nicolas
- Miguel Angel Vergara Saura
Presidente
- Miguel Angel Vergara Saura
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 99, S 8, H MU 3882, I/A 6 (09/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-30
Empresa: JUAN VERGARA ESPALLARDO SL
Administrador Solidario
- Juan Pedro Vergara Nicolas
- Miguel Angel Vergara Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 137, S 8, H MU 25740, I/A 7 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-30
Empresa: JUAN VERGARA ESPALLARDO SL
Apoderado Solidario
- Juan Francisco Vergara Saura
- Juan Pedro Vergara Nicolas
- Maria Josefa Vergara Nicolas
- Miguel Angel Vergara Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 134, S 8, H MU 25740, I/A 4 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-30
Información de MIGUEL ANGEL VERGARA SAURA
Mostramos los datos de MIGUEL ANGEL VERGARA SAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL ANGEL VERGARA SAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos