MIGUEL ANGEL REYNA
Informe ejecutivo de MIGUEL ANGEL REYNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIGUEL ANGEL REYNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARCELONA PORT INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 07/06/2019 | 28/05/2021 |
CREUERS DEL PORT DE BARCELONA SA | Consejero | 10/05/2019 | 28/05/2021 |
BARCELONA PORT INVESTMENTS SL | Consejero | 13/05/2019 | 26/05/2021 |
VINCULACIONES DE MIGUEL ANGEL REYNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL ANGEL REYNA
Empresa: BARCELONA PORT INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Miguel Angel Reyna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45290 , F 34, S 8, H B 483032, I/A 25 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-08
Empresa: CREUERS DEL PORT DE BARCELONA SA
Consejero
- Miguel Angel Reyna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46067 , F 195, S 8, H B 201707, I/A 47 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-08
Empresa: BARCELONA PORT INVESTMENTS SL
Consejero
- Miguel Angel Reyna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45290 , F 33, S 8, H B 483032, I/A 24 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-08
Empresa: BARCELONA PORT INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Miguel Angel Reyna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45290 , F 32, S 8, H B 483032, I/A 22 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
Empresa: BARCELONA PORT INVESTMENTS SL
Consejero
- Miguel Angel Reyna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45290 , F 31, S 8, H B 483032, I/A 20 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08
Empresa: CREUERS DEL PORT DE BARCELONA SA
Consejero
- Miguel Angel Reyna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46067 , F 194, S 8, H B 201707, I/A 42 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-08
Información de MIGUEL ANGEL REYNA
Mostramos los datos de MIGUEL ANGEL REYNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL ANGEL REYNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos