MIGUEL-ANGEL JIMENEZ-VELASCO MAZARIO
Informe ejecutivo de MIGUEL-ANGEL JIMENEZ-VELASCO MAZARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIGUEL-ANGEL JIMENEZ-VELASCO MAZARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APROVECHAMIENTOS ENERGETICOS FURESA SA | Apoderado Mancomunado | 05/08/2014 | |
APROVECHAMIENTOS ENERGETICOS FURESA SA | Apoderado Mancomunado | 05/11/2012 |
VINCULACIONES DE MIGUEL-ANGEL JIMENEZ-VELASCO MAZARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL-ANGEL JIMENEZ-VELASCO MAZARIO
Empresa: ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA
Consejero
- Miguel-angel Jimenez-velasco Mazario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 151, S 8, H MU 23647, I/A 70 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-30
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Adolfo Lopez Jarava
- Andres Fernandez Romero
- Carmen Polo Guerrero
- Granada Fernandez-blanco Fernandez
- Javier Camacho Donezar
- Javier Camacho Donezar
- Jose Luis Pastor Gaitan
- Jose Luis Santos Garcia
- Jose Ramon Garcia Muñoz
- Jose Ramon Garcia Muñoz
- Juan Tapia De Andres
- Maria Teresa Dean Garcia-adamez
- Pedro Rodriguez Ramos
- Rocio Navarro Gomez
- Rosario Caballero Ordoñez
- Salvador Balboa Linares
- Santiago Cabezas Carbonel
- Santiago Correa Portillo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 179, S 8, H MU 17822, I/A 48 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-30
Empresa: ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2710 , F 16, S 8, H MU 23647, I/A 61 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-30
Apoderado Mancomunado
- Jesus Angel Garcia-quilez Gomez
- Jose Fernando Cerro Redondo
- Miguel-angel Jimenez-velasco Mazario
- Vicente Jorro De Inza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 177, S 8, H MU 17822, I/A 45 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-30
Información de MIGUEL-ANGEL JIMENEZ-VELASCO MAZARIO
Mostramos los datos de MIGUEL-ANGEL JIMENEZ-VELASCO MAZARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL-ANGEL JIMENEZ-VELASCO MAZARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos