MIGUEL ANGEL HUERTAS SANCHEZ
Informe ejecutivo de MIGUEL ANGEL HUERTAS SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIGUEL ANGEL HUERTAS SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXTREMADURA TORRE PET SL | Apoderado | 29/04/2020 | |
EXTREMADURA TORRE PET SL | Consejero | 05/03/2020 |
VINCULACIONES DE MIGUEL ANGEL HUERTAS SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL ANGEL HUERTAS SANCHEZ
Empresa: EXTREMADURA TORRE PET SL
Apoderado Mancomunado
- Eva Maria Navalpotro Gomez
- Francisco Bautista Paris
- Jose Luis Camarero Camarero
- Jose Luis Saez Sanchez
- Laura Marco Asensio
- Miguel Angel Huertas Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 131, S 8, H BA 15230, I/A 53 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-06
Empresa: EXTREMADURA TORRE PET SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 199, S 8, H BA 15230, I/A 51 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-06
Empresa: EXTREMADURA TORRE PET SL
Apoderado Mancomunado
- Eva Maria Navalpotro Gomez
- Francisco Bautista Paris
- Jose Luis Camarero Camarero
- Jose Luis Saez Sanchez
- Laura Marco Asensio
- Miguel Angel Huertas Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 197, S 8, H BA 15230, I/A 47 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-06
Empresa: EXTREMADURA TORRE PET SL
Apoderado
- Miguel Angel Huertas Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 729 , F 207, S 8, H BA 15230, I/A 35 (29/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-06
Empresa: EXTREMADURA TORRE PET SL
Apoderado Mancomunado
- Eva Maria Navalpotro Gomez
- Francisco Bautista Paris
- Jose Luis Camarero Camarero
- Jose Luis Saez Sanchez
- Laura Marco Asensio
- Miguel Angel Huertas Sanchez
- Paolo Rossi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 729 , F 207, S 8, H BA 15230, I/A 34 (29/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-06
Empresa: EXTREMADURA TORRE PET SL
Consejero Delegado
Consejero
- Francisco Antonio Villalobos Lopez
- Franck Arlen
- Lucas Geronimi
- Miguel Angel Huertas Sanchez
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 29, S 8, H BA 15230, I/A 30 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-06
Información de MIGUEL ANGEL HUERTAS SANCHEZ
Mostramos los datos de MIGUEL ANGEL HUERTAS SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL ANGEL HUERTAS SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos