MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MARTIN
Informe ejecutivo de MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARGUIT GESTION 04 SL | Consejero Delegado | 25/02/2020 | |
MARGUIT GESTION 04 SL | Presidente | 17/12/2019 | |
MARGUIT GESTION 04 SL | Consejero | 17/12/2019 |
VINCULACIONES DE MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MARTIN
Empresa: AUTOBUSES URBANOS DE DOS HERMANAS SL
Consejero
- Miguel Angel Gutierrez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39878 , F 162, S 8, H M 708370, I/A 3 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Empresa: AUTOCARES URBANOS DE TERUEL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gutierrez Martin David
- Gutierrez Martin Eduardo Francisco
- Miguel Angel Gutierrez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33252 , F 101, S 8, H M 598447, I/A 5 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-28
Empresa: AUTOCARES URBANOS DE TERUEL SL
Consejero
- Miguel Angel Gutierrez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33252 , F 101, S 8, H M 598447, I/A 4 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
Empresa: MARGUIT GESTION 04 SL
Consejero Delegado
- Miguel Angel Gutierrez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39990 , F 63, S 8, H M 710512, I/A 2 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: AUTOBUSES URBANOS DE DOS HERMANAS SL
Consejero
- Gutierrez Martin David
- Gutierrez Martin Eduardo Francisco
- Miguel Angel Gutierrez Martin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39878 , F 160, S 8, H M 708370, I/A 1 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-28
Empresa: MARGUIT GESTION 04 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gutierrez Rodriguez De Tembleque Gonzalo
- Gutierrez Rodriguez De Tembleque Miguel Angel
- Miguel Angel Gutierrez Martin
Presidente
- Miguel Angel Gutierrez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39990 , F 61, S 8, H M 710512, I/A 1 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-28
Empresa: AUTOCARES URBANOS DE TERUEL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gutierrez Martin David
- Gutierrez Martin Eduardo Francisco
- Miguel Angel Gutierrez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33252 , F 99, S 8, H M 598447, I/A 2 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Empresa: AUTOCARES URBANOS DE TERUEL SL
Consejero
- Gutierrez Martin David
- Gutierrez Martin Eduardo Francisco
- Miguel Angel Gutierrez Martin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33252 , F 98, S 8, H M 598447, I/A 1 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Información de MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MARTIN
Mostramos los datos de MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos