MIGUEL ANGEL GARCIA VEGA
Informe ejecutivo de MIGUEL ANGEL GARCIA VEGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIGUEL ANGEL GARCIA VEGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIGARVE SA | Administrador Solidario | 20/04/2022 | |
RIGARVE SA | Apoderado | 05/03/2019 | |
RICAPAMI SL | Administrador Unico | 18/09/2018 |
VINCULACIONES DE MIGUEL ANGEL GARCIA VEGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL ANGEL GARCIA VEGA
Empresa: RIGARVE SA
Administrador Solidario
- Jose Ignacio Garcia Gomez
- Miguel Angel Garcia Vega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22 , F 89, S 8, H SG 406, I/A 17 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-40
Empresa: RIGARVE SA
Administrador Unico
- Miguel Angel Garcia Vega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22 , F 89, S 8, H SG 406, I/A 17 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-40
Empresa: RIGARVE SA
Administrador Unico
- Miguel Angel Garcia Vega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22 , F 89, S 8, H SG 406, I/A 16 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-40
Empresa: RIGARVE SA
Apoderado
- Miguel Angel Garcia Vega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22 , F 88, S 8, H SG 406, I/A 14 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-40
Empresa: RIGARVE SA
Administrador Solidario
- Jose Ignacio Garcia Gomez
- Miguel Angel Garcia Vega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22 , F 87, S 8, H SG 406, I/A 13 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-40
Empresa: RICAPAMI SL
Administrador Unico
- Miguel Angel Garcia Vega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 89 , F 31, S 8, H SG 2002, I/A 8 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-40
Empresa: RICAPAMI SL
Consejero Delegado Solidario
- Jose Ignacio Garcia Gomez
- Miguel Angel Garcia Vega
Consejero
- Eva Maria Andres Lucas
- Jose Ignacio Garcia Gomez
- Miguel Angel Garcia Vega
- Ricardo Garcia Gomez
Presidente
- Miguel Angel Garcia Vega
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 89 , F 31, S 8, H SG 2002, I/A 8 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-40
Información de MIGUEL ANGEL GARCIA VEGA
Mostramos los datos de MIGUEL ANGEL GARCIA VEGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL ANGEL GARCIA VEGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos