MIGUEL- ANGEL CANALES YEPES
Informe ejecutivo de MIGUEL- ANGEL CANALES YEPES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MIGUEL- ANGEL CANALES YEPES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERCIA SECTOR 1R SL | Administrador Mancomunado | 03/04/2009 | 03/07/2018 |
TERCIA SECTOR 1R SL | Liquidador Mancomunado | 03/07/2018 | 03/07/2018 |
OBRALIA INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 14/12/2011 | 09/09/2015 |
PROYECTOS URBANATORRE SL | Administrador Mancomunado | 16/03/2010 |
VINCULACIONES DE MIGUEL- ANGEL CANALES YEPES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL- ANGEL CANALES YEPES
Empresa: TERCIA SECTOR 1R SL
Liquidador Mancomunado
- Miguel- Angel Canales Yepes
- Narciso Arcas Lario
- Roque Moya Segura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2674 , F 154, S 8, H MU 70616, I/A 2 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-30
Empresa: TERCIA SECTOR 1R SL
Administrador Mancomunado
- Miguel- Angel Canales Yepes
- Narciso Arcas Lario
- Roque Moya Segura
Liquidador Mancomunado
- Miguel- Angel Canales Yepes
- Narciso Arcas Lario
- Roque Moya Segura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2674 , F 154, S 8, H MU 70616, I/A 2 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-30
Empresa: OBRALIA INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Juan Canovas Cayuela
- Miguel- Angel Canales Yepes
- Simon Angel Ros Peran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 152, S 8, H MU 61220, I/A B (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-30
Empresa: OBRALIA INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Miguel- Angel Canales Yepes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 151, S 8, H MU 61220, I/A 2 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-30
Empresa: PROYECTOS URBANATORRE SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalo Mula Martinez
- Miguel- Angel Canales Yepes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328 , F 142, S 8, H MU 56735, I/A 2 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-30
Empresa: TERCIA SECTOR 1R SL
Administrador Mancomunado
- Miguel- Angel Canales Yepes
- Narciso Arcas Lario
- Roque Moya Segura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2674 , F 148, S 8, H MU 70616, I/A 1 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-30
Información de MIGUEL- ANGEL CANALES YEPES
Mostramos los datos de MIGUEL- ANGEL CANALES YEPES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL- ANGEL CANALES YEPES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos