MIGOYA GARNICA ENRIQUE
Informe ejecutivo de MIGOYA GARNICA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIGOYA GARNICA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICOLA RODA SA | Apoderado | 30/06/2020 | |
INMOBILIARIA SULCAMIFER SA | Consejero | 21/12/2012 | 26/10/2016 |
VINCULACIONES DE MIGOYA GARNICA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGOYA GARNICA ENRIQUE
Empresa: AGRICOLA RODA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Fernandez Aguayo Sanchez Caballero Julio Fernando
- Migoya Garnica Enrique
- Migoya Garnica Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 799, L 563, F 116, S 8, H AB 2857, I/A 11 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-02
Empresa: INMOBILIARIA SULCAMIFER SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 37, S 8, H AS 6605, I/A 18 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-33
Empresa: INMOBILIARIA SULCAMIFER SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 36, S 8, H AS 6605, I/A 17 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-1-33
Información de MIGOYA GARNICA ENRIQUE
Mostramos los datos de MIGOYA GARNICA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGOYA GARNICA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos