MIERA PUENTE JAVIER VICENTE
Informe ejecutivo de MIERA PUENTE JAVIER VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIERA PUENTE JAVIER VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIMULAR INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 08/11/2021 |
VINCULACIONES DE MIERA PUENTE JAVIER VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIERA PUENTE JAVIER VICENTE
Empresa: CIMULAR INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Miera Puente Javier Vicente
- Pacheco Saez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26626 , F 32, S 8, H M 479832, I/A 4 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Empresa: ALTOSUR INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- FIDELIA ASESORES SL
- Miera Puente Javier Vicente
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25569 , F 112, S 8, H M 460785, I/A 3 (16/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Empresa: ALTOSUR INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- FIDELIA ASESORES SL
- Miera Puente Javier Vicente
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25569 , F 111, S 8, H M 460785, I/A 2 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Información de MIERA PUENTE JAVIER VICENTE
Mostramos los datos de MIERA PUENTE JAVIER VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIERA PUENTE JAVIER VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos