MIER DIEZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de MIER DIEZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MIER DIEZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES CEBERONA SL | Administrador Solidario | 18/08/2011 |
VINCULACIONES DE MIER DIEZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIER DIEZ MARIA TERESA
Empresa: LOS JARDINILLOS SL
Administrador Solidario
- Mier Diez Arsenio
- Mier Diez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H P 847, I/A 13 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-34
Empresa: INVERSIONES LA TEJADA SL
Administrador Solidario
- Mier Diez Arsenio
- Mier Diez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H P 6562, I/A 5 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-34
Empresa: CALLE COLON 48 PALENCIA SL
Administrador Solidario
- Mier Diez Arsenio
- Mier Diez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H P 543, I/A 9 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-34
Administrador Solidario
- Mier Diez Arsenio
- Mier Diez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H P 3714, I/A 7 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-34
Empresa: GRUPO MIER DIEZ GARCIA SL
Administrador Solidario
- Mier Diez Arsenio
- Mier Diez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 207, S 8, H P 7603, I/A 5 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-34
Empresa: COIN MACHINES SA
Apoderado
- Merino Longue Carlos
- Mier Diez Arsenio
- Mier Diez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 90, S 8, H P 2276, I/A 30 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-34
Empresa: PISCIS 28 CASTILLA Y LEON SL
Administrador Solidario
- Mier Diez Arsenio
- Mier Diez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 303 , F 47, S 8, H P 1177, I/A 24 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-34
Empresa: COIN MACHINES SA
Administrador Solidario
- Mier Diez Arsenio
- Mier Diez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 223 , F 181, S 8, H P 2276, I/A 14 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-34
Empresa: COIN MACHINES SA
Administrador Solidario
- Mier Diez Arsenio
- Mier Diez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 223 , F 180, S 8, H P 2276, I/A 11 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-34
Empresa: GRUPO MIER DIEZ GARCIA SL
Administrador Solidario
- Mier Diez Arsenio
- Mier Diez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 205, S 8, H P 7603, I/A 1 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-34
VER MAS ACTOS
Información de MIER DIEZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de MIER DIEZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIER DIEZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos