MIER CARAVES ANGEL VICENTE
Informe ejecutivo de MIER CARAVES ANGEL VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIER CARAVES ANGEL VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MICA VALORIZACION SL | Administrador Solidario | 12/06/2014 | |
HERMICA SA | Administrador Solidario | 02/01/2013 |
VINCULACIONES DE MIER CARAVES ANGEL VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIER CARAVES ANGEL VICENTE
Empresa: HERMICA SA
Administrador Solidario
- Mier Caraves Angel Vicente
- Mier Caraves Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 118, S 8, H S 22, I/A 10 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-39
Empresa: HERMICA SA
Administrador Solidario
- Mier Caraves Angel Vicente
- Mier Caraves Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 118, S 8, H S 22, I/A 9 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-39
Empresa: MICA VALORIZACION SL
Administrador Solidario
- Mier Caraves Angel Vicente
- Mier Caraves Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1081 , F 127, S 8, H S 29055, I/A 1 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-39
Empresa: HERMICA SA
Administrador Solidario
- Mier Caraves Angel Vicente
- Mier Caraves Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 118, S 8, H S 22, I/A 8 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-39
Información de MIER CARAVES ANGEL VICENTE
Mostramos los datos de MIER CARAVES ANGEL VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIER CARAVES ANGEL VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos