MICO CALATAYUD ENRIQUE
Informe ejecutivo de MICO CALATAYUD ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MICO CALATAYUD ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADDAMO MIRETE Y MICO SL | Administrador Unico | 08/09/2015 | |
MICO & MORALES SL | Administrador Mancomunado | 10/04/2014 |
VINCULACIONES DE MICO CALATAYUD ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MICO CALATAYUD ENRIQUE
Empresa: ADDAMO MIRETE Y MICO SL
Administrador Unico
- Mico Calatayud Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 220, S 8, H A 142815, I/A 2 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-03
Empresa: REAL&MICO SL
Administrador Mancomunado
- Mico Calatayud Enrique
- Real Blasco Joaquin Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9550, L 6832, F 149, S 8, H V 151243, I/A 2 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-46
Empresa: MICO & MORALES SL
Administrador Mancomunado
- Mico Calatayud Enrique
- Morales Puertas Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9781, L 7063, F 134, S 8, H V 159113, I/A 1 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-46
Empresa: REAL&MICO SL
Administrador Mancomunado
- Mico Calatayud Enrique
- Real Blasco Joaquin Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9550, L 6832, F 149, S 8, H V 151243, I/A 1 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-46
Información de MICO CALATAYUD ENRIQUE
Mostramos los datos de MICO CALATAYUD ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MICO CALATAYUD ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos