MICIC VANESSA
Informe ejecutivo de MICIC VANESSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE MICIC VANESSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MICIC VANESSA
Empresa: PANDAPRO SL
Apoderado
- Micic Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 207, S 8, H A 138031, I/A 3 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-03
Empresa: PANDAPRO SL
Administrador Unico
- Micic Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 207, S 8, H A 138031, I/A 2 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-03
Empresa: PANDAPRO SL
Administrador Unico
- Micic Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 207, S 8, H A 138031, I/A 1 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-03
Información de MICIC VANESSA
Mostramos los datos de MICIC VANESSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MICIC VANESSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos