MICHELE POWER
Informe ejecutivo de MICHELE POWER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MICHELE POWER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HURLEY 999 SL | Apoderado Mancomunado | 12/06/2015 | 01/08/2019 |
AMERICAN NIKE SL | Apoderado Mancomunado | 02/04/2014 | 04/04/2019 |
VINCULACIONES DE MICHELE POWER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MICHELE POWER
Empresa: HURLEY 999 SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44907 , F 85, S 8, H B 274470, I/A 52 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-08
Empresa: AMERICAN NIKE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45212 , F 34, S 8, H B 68234, I/A 94 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
Empresa: HURLEY 999 SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37037 , F 159, S 8, H B 274470, I/A 36 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-08
Empresa: AMERICAN NIKE SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41737 , F 117, S 8, H B 68234, I/A 79 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Información de MICHELE POWER
Mostramos los datos de MICHELE POWER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MICHELE POWER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos