MICHEL FERNANDES
Informe ejecutivo de MICHEL FERNANDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MICHEL FERNANDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEREAL PARTNERS ESPAÑA AEIE | Administrador Mancomunado | 03/06/2024 | |
CEREAL PARTNERS ESPAÑA AEIE | Administrador Mancomunado | 07/06/2022 | |
PRONOKAL HEALTH GROUP SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/04/2022 | |
CEREAL PARTNERS ESPAÑA AEIE | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/12/2021 | |
NESTLE FP | MRO.COMS.CTR | 22/01/2021 | |
NESTLE FP | PRE.COMS.CTR | 22/01/2021 | |
CEREAL PARTNERS ESPAÑA AEIE | Administrador Mancomunado | 09/11/2020 | |
NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/08/2020 | |
NESTLE GLOBAL SERVICES SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/08/2020 |
VINCULACIONES DE MICHEL FERNANDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MICHEL FERNANDES
Empresa: PRONOKAL HEALTH GROUP SL
Consejero
- Michel Fernandes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 492692, I/A 41 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-08
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Consejero
- Michel Fernandes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 19573, I/A 2043 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Empresa: NESTLE GLOBAL SERVICES SPAIN SL
Consejero
- Michel Fernandes
Vicepresidente
- Michel Fernandes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 508302, I/A 86 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-08
Empresa: CEREAL PARTNERS ESPAÑA AEIE
Administrador Mancomunado
- Michel Fernandes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 10609, I/A 109 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-08
Empresa: CEREAL PARTNERS ESPAÑA AEIE
Administrador Mancomunado
- Michel Fernandes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48077 , F 207, S 8, H B 10609, I/A 106 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-08
Empresa: PRONOKAL HEALTH GROUP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48245 , F 51, S 8, H B 492692, I/A 31 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-08
Empresa: PRONOKAL HEALTH GROUP SL
Consejero
- Claudio Kuoni
- Michel Fernandes
- Walter Molhoek
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48082 , F 110, S 8, H B 492692, I/A 29 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-08
Empresa: CEREAL PARTNERS ESPAÑA AEIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Michel Fernandes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45442 , F 60, S 8, H B 10609, I/A 101 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-08
Empresa: NESTLE FP
MRO.COMS.CTR
- Aguado Garcia Maria
- Michel Fernandes
PRE.COMS.CTR
- Michel Fernandes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44280 , F 185, S 8, H B 2267, I/A 67 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Empresa: NESTLE GLOBAL SERVICES SPAIN SL
Vicepresidente
- Michel Fernandes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47462 , F 32, S 8, H B 508302, I/A 39 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-08
VER MAS ACTOS
Información de MICHEL FERNANDES
Mostramos los datos de MICHEL FERNANDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MICHEL FERNANDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos