MICHAEL WILLIAM BAYLEY
Informe ejecutivo de MICHAEL WILLIAM BAYLEY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MICHAEL WILLIAM BAYLEY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CATALONIA CRUISE TERMINAL G SL | Administrador Solidario | 04/01/2019 | 04/09/2023 |
RCL CRUISES LTD | REPR.SUCURS. | 15/12/2010 | 24/07/2012 |
VINCULACIONES DE MICHAEL WILLIAM BAYLEY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MICHAEL WILLIAM BAYLEY
Empresa: CATALONIA CRUISE TERMINAL G SL
Administrador Solidario
- Alfredo Antonio Suarez
- Michael William Bayley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47253 , F 175, S 8, H B 527916, I/A 11 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-08
Empresa: CATALONIA CRUISE TERMINAL C SL
Administrador Solidario
- Alfredo Antonio Suarez
- John Franklin Tercek
- Michael William Bayley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46692 , F 129, S 8, H B 527916, I/A 1 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Empresa: RCL CRUISES LTD
REPR.SUCURS.
- Michael William Bayley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42250 , F 90, S 8, H B 405612, I/A 3 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-08
Empresa: RCL CRUISES LTD
Apoderado
REPR.SUCURS.
- Michael William Bayley
- Wanguemert Figueras Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42250 , F 86, S 8, H B 405612, I/A 1 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-08
Información de MICHAEL WILLIAM BAYLEY
Mostramos los datos de MICHAEL WILLIAM BAYLEY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MICHAEL WILLIAM BAYLEY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos