MICHAEL TERENCE CONLAN
Informe ejecutivo de MICHAEL TERENCE CONLAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MICHAEL TERENCE CONLAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUNRISE ELEVATOR PARTS SL | Liquidador | 19/04/2022 | 19/04/2022 |
SUNRISE ELEVATOR PARTS SL | Administrador Solidario | 26/09/2018 | 19/04/2022 |
SUNRISE ELEVATOR PARTS SL | Administrador Unico | 27/09/2016 | 26/09/2018 |
WECO ELEVATOR PRODUCTS SL | Administrador Solidario | 09/04/2015 |
VINCULACIONES DE MICHAEL TERENCE CONLAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MICHAEL TERENCE CONLAN
Empresa: SUNRISE ELEVATOR PARTS SL
Liquidador
- Michael Terence Conlan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45566 , F 105, S 8, H B 492060, I/A 3 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-08
Empresa: SUNRISE ELEVATOR PARTS SL
Administrador Solidario
- Michael Terence Conlan
- Zhanwei Meng
Liquidador
- Michael Terence Conlan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45566 , F 105, S 8, H B 492060, I/A 3 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-08
Empresa: SUNRISE ELEVATOR PARTS SL
Administrador Solidario
- Michael Terence Conlan
- Zhanwei Meng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45566 , F 105, S 8, H B 492060, I/A 2 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-08
Empresa: SUNRISE ELEVATOR PARTS SL
Administrador Unico
- Michael Terence Conlan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45566 , F 105, S 8, H B 492060, I/A 2 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-08
Empresa: SUNRISE ELEVATOR PARTS SL
Administrador Unico
- Michael Terence Conlan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45566 , F 103, S 8, H B 492060, I/A 1 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-08
Empresa: WECO ELEVATOR PRODUCTS SL
Administrador Solidario
- Michael Terence Conlan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39899 , F 168, S 8, H B 355966, I/A 3 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-08
Información de MICHAEL TERENCE CONLAN
Mostramos los datos de MICHAEL TERENCE CONLAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MICHAEL TERENCE CONLAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos