MICHAEL STEINMANN
Informe ejecutivo de MICHAEL STEINMANN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MICHAEL STEINMANN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLATA PANAMERICANA SPAIN SL | Presidente | 17/06/2016 | 28/12/2016 |
PLATA PANAMERICANA SPAIN SL | Consejero | 17/06/2016 | 28/12/2016 |
PAN AMERICAN SILVER SPAIN SL | Presidente | 18/08/2016 | 28/12/2016 |
PAN AMERICAN SILVER SPAIN SL | Consejero | 18/08/2016 | 28/12/2016 |
VINCULACIONES DE MICHAEL STEINMANN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MICHAEL STEINMANN
Empresa: PAN AMERICAN SILVER SPAIN SL
Consejero
- Alun Robert George Doyle
- Espuny Arazuri Tomas
- Michael Steinmann
Liquidador
Presidente
- Michael Steinmann
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 176, S 8, H B 334991, I/A 15 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-08
Empresa: PLATA PANAMERICANA SPAIN SL
Consejero
- Alun Robert George Doyle
- Espuny Arazuri Tomas
- Michael Steinmann
Liquidador
Presidente
- Michael Steinmann
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 188, S 8, H B 334993, I/A 8 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-08
Empresa: PAN AMERICAN SILVER SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 175, S 8, H B 334991, I/A 13 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-08
Empresa: PLATA PANAMERICANA SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 188, S 8, H B 334993, I/A 7 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-08
Información de MICHAEL STEINMANN
Mostramos los datos de MICHAEL STEINMANN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MICHAEL STEINMANN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos