MICHAEL MCCRAE
Informe ejecutivo de MICHAEL MCCRAE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MICHAEL MCCRAE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NETCENTRIC IBERICA SL | Apoderado Solidario | 10/08/2020 | |
NETCENTRIC IBERICA SL | Apoderado Solidario | 10/06/2013 | 10/08/2020 |
NETCENTRIC IBERICA SL | Apoderado Solidario | 16/01/2018 | 10/08/2020 |
NETCENTRIC IBERICA SL | Administrador Unico | 07/12/2012 | 10/06/2013 |
VINCULACIONES DE MICHAEL MCCRAE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MICHAEL MCCRAE
Empresa: NETCENTRIC IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Michael Mccrae
- Michael Mccrae
- Richard Francis
- Seminario Navea Romina Pamela
- Seminario Navea Romina Pamela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47413 , F 151, S 8, H B 430370, I/A 16 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-08
Empresa: NETCENTRIC IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43483 , F 72, S 8, H B 430370, I/A 13 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: NETCENTRIC IBERICA SL
Administrador Unico
- Michael Mccrae
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43483 , F 68, S 8, H B 430370, I/A 3 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-08
Empresa: NETCENTRIC IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Michael Mccrae
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43483 , F 67, S 8, H B 430370, I/A 2 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08
Empresa: NETCENTRIC IBERICA SL
Administrador Unico
- Michael Mccrae
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43483 , F 64, S 8, H B 430370, I/A 1 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-08
Información de MICHAEL MCCRAE
Mostramos los datos de MICHAEL MCCRAE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MICHAEL MCCRAE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos