MHANI AMAR AHLAM
Informe ejecutivo de MHANI AMAR AHLAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MHANI AMAR AHLAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCLUSIVE SHOES SL | Apoderado | 28/01/2015 | |
TIBISTI SL | Apoderado | 14/06/2011 |
VINCULACIONES DE MHANI AMAR AHLAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MHANI AMAR AHLAM
Empresa: MY BRAND ANDALUCIA SL
Administrador Solidario
- Mhani Amar Ahlam
- Rodriguez Flores Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5413, L 4320, F 107, S 8, H MA128936, I/A 2 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-29
Empresa: ABDELKARIM SL
Administrador Unico
- Mhani Amar Ahlam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4696, L 3604, F 65, S 8, H MA103135, I/A 3 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-29
Empresa: MY BRAND ANDALUCIA SL
Administrador Solidario
- Mhani Amar Ahlam
- Rodriguez Flores Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5413, L 4320, F 106, S 8, H MA128936, I/A 1 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-29
Empresa: EXCLUSIVE SHOES SL
Apoderado
- Mhani Amar Ahlam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5087, L 3994, F 67, S 8, H MA116368, I/A 2 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-29
Empresa: TIBISTI SL
Apoderado
- Mhani Amar Ahlam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3369, L 2281, F 167, S 8, H MA 65043, I/A 4 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-29
Empresa: ABDELKARIM SL
Administrador Unico
- Mhani Amar Ahlam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4696, L 3604, F 64, S 8, H MA103135, I/A 1 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-29
Información de MHANI AMAR AHLAM
Mostramos los datos de MHANI AMAR AHLAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MHANI AMAR AHLAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos