MEZA VARGAS PRISCILA ESTHER
Informe ejecutivo de MEZA VARGAS PRISCILA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEZA VARGAS PRISCILA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOCHIMA ASESORES SL | Socio Unico | 27/05/2011 |
VINCULACIONES DE MEZA VARGAS PRISCILA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEZA VARGAS PRISCILA ESTHER
Administrador Solidario
- Meza Vargas Priscila Esther
- Nieves Revilla Julio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 63, S 8, H GU 8975, I/A 2 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-19
Administrador Solidario
- Meza Vargas Priscila Esther
- Nieves Revilla Julio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 60, S 8, H GU 8975, I/A 1 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-19
Empresa: MOCHIMA ASESORES SL
Administrador Unico
- Meza Vargas Priscila Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27290 , F 77, S 8, H M 491691, I/A 4 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Empresa: DILETTO SEX SL
Administrador Unico
- Meza Vargas Priscila Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27290 , F 76, S 8, H M 491691, I/A 2 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
Empresa: DILETTO SEX SL
Socio Único
- Meza Vargas Priscila Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27290 , F 76, S 8, H M 491691, I/A 2 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
Información de MEZA VARGAS PRISCILA ESTHER
Mostramos los datos de MEZA VARGAS PRISCILA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEZA VARGAS PRISCILA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos