MEXIA VERA MARIA BELEN
Informe ejecutivo de MEXIA VERA MARIA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEXIA VERA MARIA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALTUR 2022 SL | Consejero | 21/11/2022 | |
ADAMTUM DELTA SL | Administrador Solidario | 20/08/2015 | |
GRUVERA 2002 DE INVERSION SL | Consejero | 19/05/2010 | |
GRUVERA 2002 DE INVERSION SL | Apoderado | 26/04/2010 |
VINCULACIONES DE MEXIA VERA MARIA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEXIA VERA MARIA BELEN
Empresa: INVERSIONES GALDO 3 SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Mexia Vera Felix
- Mexia Vera Maria Belen
- Vera Cabrero Fatima
- Vera Cabrero Miguel
- Vera Pombo Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33768 , F 156, S 8, H M 607762, I/A 3 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Empresa: GALTUR 2022 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Mexia Vera Felix
- Mexia Vera Maria Belen
- Vera Cabrero Maria Del Rosario
- Vera Cabrero Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44287 , F 181, S 8, H M 780692, I/A 1 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Empresa: INVERSIONES GALDO 3 SL
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Mexia Vera Felix
- Mexia Vera Maria Belen
- Vera Cabrero Fatima
- Vera Cabrero Miguel
- Vera Pombo Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33768 , F 150, S 8, H M 607762, I/A 1 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
Empresa: ADAMTUM DELTA SL
Administrador Solidario
- Mexia Vera Felix
- Mexia Vera Maria Belen
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33768 , F 52, S 8, H M 607753, I/A 1 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-28
Empresa: GRUVERA 2002 DE INVERSION SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Mexia Vera Felix
- Mexia Vera Maria Belen
- Vera Cabrero Fatima
- Vera Cabrero Maria
- Vera Cabrero Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17132 , F 79, S 8, H M 293470, I/A 6 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-28
Empresa: GRUVERA 2002 DE INVERSION SL
Apoderado
- Mexia Vera Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17132 , F 77, S 8, H M 293470, I/A 5 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-28
Información de MEXIA VERA MARIA BELEN
Mostramos los datos de MEXIA VERA MARIA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEXIA VERA MARIA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos