MESTRES FALO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MESTRES FALO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MESTRES FALO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENEDESCAR 3 SL | Apoderado Solidario | 13/05/2019 | |
JOUMOVIL SA | Apoderado Solidario | 22/10/2015 | |
JOUNOU SA | Apoderado Solidario | 09/09/2014 | |
JOUNOU 2008 SL | Apoderado | 23/10/2009 |
VINCULACIONES DE MESTRES FALO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESTRES FALO JOSE MARIA
Empresa: PENEDESCAR 3 SL
Apoderado Solidario
- Mestres Falo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46736 , F 18, S 8, H B 529255, I/A 4 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08
Empresa: JOUMOVIL SA
Apoderado Solidario
- Mestres Falo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43262 , F 122, S 8, H B 421903, I/A 17 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-08
Empresa: JOUNOU SA
Apoderado Solidario
- Mestres Falo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24692 , F 195, S 8, H B 73845, I/A 25 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-08
Empresa: JOUNOU 2008 SL
Apoderado
- Mestres Falo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40971 , F 174, S 8, H B 374420, I/A 5 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-08
Información de MESTRES FALO JOSE MARIA
Mostramos los datos de MESTRES FALO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESTRES FALO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos