MESTRE ROSSELLO MARIA JESUS
Informe ejecutivo de MESTRE ROSSELLO MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE MESTRE ROSSELLO MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBALIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SA | Apoderado | 10/08/2023 | |
GLOBALIA CALL CENTER SA | Apoderado | 10/08/2023 | |
IBERHANDLING SA | Apoderado | 02/08/2012 | |
GLOBALIA SERVICIOS CORPORATIVOS SL | Apoderado | 30/07/2012 | |
GLOBALIA FORMACION SL | Apoderado | 02/12/2010 | |
GLOBALIA SISTEMAS Y COMUNICACIONES SL | Apoderado | 30/11/2010 | |
GLOBALIA HANDLING SA | Apoderado | 25/11/2010 | |
GLOBALIA MANTENIMIENTO AERONAUTICO SL | Apoderado | 22/11/2010 | |
MEDIA AND DESIGN SA | Apoderado Solidario | 20/11/2010 | |
PLANET BUSINESS TRAVEL SA | Apoderado | 27/07/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MESTRE ROSSELLO MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESTRE ROSSELLO MARIA JESUS
Empresa: GLOBALIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SA
Apoderado Mancomunado
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Duato Barcia Jose Manuel
- Gonzalez Garrido Encarnacion
- Hidalgo Gutierrez Cristina
- Hidalgo Gutierrez Cristina
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Javier
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Juarez Tomas Antonio
- Luque Carvajal Pilar
- Luque Carvajal Pilar
- Malmierca Barajas Jose Ignacio
- Malmierca Barajas Jose Ignacio
- Panadero Lopez Manuel
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Sanchez Palmer Mateo Jose
- Serrano Torres Pedro
Apoderado Solidario
Apoderado
- Mestre Rossello Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2781 , F 220, S 8, H PM 1217, I/A 79 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-07
Empresa: GLOBALIA CALL CENTER SA
Apoderado Mancomunado
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Duato Barcia Jose Manuel
- Gonzalez Garrido Encarnacion
- Hidalgo Gutierrez Cristina
- Hidalgo Gutierrez Cristina
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Juarez Tomas Antonio
- Luque Carvajal Pilar
- Luque Carvajal Pilar
- Malmierca Barajas Jose Ignacio
- Malmierca Barajas Jose Ignacio
- Panadero Lopez Manuel
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Sanchez Palmer Mateo Jose
- Serrano Torres Pedro
Apoderado Solidario
Apoderado
- Mestre Rossello Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290 , F 31, S 8, H PM 38753, I/A 51 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-07
Empresa: IBERHANDLING SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Garrido Santamaria Ignacio Maria
- Garrido Santamaria Ignacio Maria
- Garrido Santamaria Ignacio Maria
- Garrido Santamaria Ignacio Maria
- Guzman Lebon Fernando
- Guzman Lebon Fernando
- Guzman Lebon Fernando
- Guzman Lebon Fernando
- Mestre Rossello Maria Jesus
- Subira Farre Pedro
- Subira Farre Pedro
- Subira Farre Pedro
- Subira Farre Pedro
- Usallan Ortiz Agustin Jose
- Usallan Ortiz Agustin Jose
- Usallan Ortiz Agustin Jose
- Usallan Ortiz Agustin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2316 , F 161, S 8, H PM 26082, I/A 39 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-07
Empresa: GLOBALIA SERVICIOS CORPORATIVOS SL
Apoderado Mancomunado
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Duato Barcia Jose Manuel
- Gonzalez Garrido Encarnacion
- Hidalgo Gutierrez Cristina
- Hidalgo Gutierrez Cristina
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Juarez Tomas Antonio
- Luque Carvajal Pilar
- Luque Carvajal Pilar
- Malmierca Barajas Jose Ignacio
- Malmierca Barajas Jose Ignacio
- Panadero Lopez Manuel
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Sanchez Palmer Mateo Jose
- Serrano Torres Pedro
Apoderado Solidario
Apoderado
- Mestre Rossello Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 126, S 8, H PM 33082, I/A 45 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-07
Empresa: GLOBALIA FORMACION SL
Apoderado Mancomunado
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Blasco Nuñez Carlos
- Blasco Nuñez Carlos
- Bravo Juan Adrian
- Cortese Angelo
- Cortese Angelo
- Cortese Angelo
- Diaz Torren Francisco
- Diaz Torren Francisco
- Duato Barcia Jose Manuel
- Gonzalez Garrido Encarnacion
- Guzman Lebon Fernando
- Hidalgo Gutierrez Cristina
- Hidalgo Gutierrez Cristina
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Juarez Tomas Antonio
- Luque Carvajal Pilar
- Luque Carvajal Pilar
- Malmierca Barajas Jose Ignacio
- Malmierca Barajas Jose Ignacio
- Muñoz Martin Julio
- Muñoz Martin Julio
- Muñoz Martin Julio
- Panadero Lopez Manuel
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Sanchez Palmer Mateo Jose
- Serrano Torres Pedro
Apoderado Solidario
Apoderado
- Galvez Capella Francisco
- Guzman Lebon Fernando
- Mestre Rossello Maria Jesus
- Muñoz Martin Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2403 , F 12, S 8, H PM 19585, I/A 37 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-07
Apoderado Mancomunado
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Calafat Estelrich Antonio
- Cortese Angelo
- Cortese Angelo
- Duato Barcia Jose Manuel
- Duato Barcia Jose Manuel
- Gonzalez Garrido Encarnacion
- Hidalgo Gutierrez Cristina
- Hidalgo Gutierrez Cristina
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Luque Carvajal Pilar
- Malmierca Barajas Jose Ignacio
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Serrano Torres Pedro
- Serrano Torres Pedro
Apoderado Solidario
Apoderado
- Mestre Rossello Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025 , F 67, S 8, H PM 20430, I/A 49 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-07
Empresa: GLOBALIA HANDLING SA
Apoderado Mancomunado
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Bravo Juan Adrian
- Bravo Juan Adrian
- Cortese Angelo
- Cortese Angelo
- Cortese Angelo
- Cortese Angelo
- Duato Barcia Jose Manuel
- Garcia Sanchez Carlos Joaquin
- Garcia Sanchez Carlos Joaquin
- Gonzalez Garrido Encarnacion
- Guzman Lebon Fernando
- Hidalgo Gutierrez Cristina
- Hidalgo Gutierrez Cristina
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Juarez Tomas Antonio
- Juarez Tomas Antonio
- Juarez Tomas Antonio
- Luque Carvajal Pilar
- Luque Carvajal Pilar
- Malmierca Barajas Jose Ignacio
- Muñoz Martin Julio
- Muñoz Martin Julio
- Muñoz Martin Julio
- Muñoz Martin Julio
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Sanchez Palmer Mateo
- Sanchez Palmer Mateo Jose
- Sanchez Palmer Mateo Jose
- Serrano Torres Pedro
- Vives March Isabel Clara
Apoderado Solidario
Apoderado
- Mestre Rossello Maria Jesus
- Muñoz Martin Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1995 , F 188, S 8, H PM 44443, I/A 23 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-07
Apoderado Mancomunado
- Ariño Martin Gerardo
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Bravo Juan Adrian
- Cortese Angelo
- Cortese Angelo
- Cortese Angelo
- Diaz Torren Francisco
- Diaz Torren Francisco
- Duato Barcia Jose Manuel
- Gonzalez Garrido Encarnacion
- Guzman Lebon Fernando
- Hidalgo Gutierrez Cristina
- Hidalgo Gutierrez Cristina
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Juarez Tomas Antonio
- Juarez Tomas Antonio
- Juarez Tomas Antonio
- Luque Carvajal Pilar
- Luque Carvajal Pilar
- Malmierca Barajas Jose Ignacio
- Muñoz Martin Julio
- Muñoz Martin Julio
- Panadero Lopez Manuel
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Sanchez Palmer Mateo
- Sanchez Palmer Mateo Jose
- Sanchez Palmer Mateo Jose
- Serrano Torres Pere Bru
- Solares Jimenez Joaquin
- Vives March Isabel Clara
Apoderado Solidario
Apoderado
- Guzman Lebon Fernando
- Mestre Rossello Maria Jesus
- Muñoz Martin Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 196, S 8, H PM 19239, I/A 43 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-07
Empresa: MEDIA AND DESIGN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Cortese Angelo
- Guzman Lebon Fernando
- Mestre Rossello Maria Jesus
- Sanchez Palmer Mateo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1883 , F 101, S 8, H PM 38711, I/A 11 (20/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-07
Empresa: TRAVELPLAN BUSINESS SA
Apoderado Mancomunado
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Benavides Orgaz Jose Ignacio
- Blasco Nuñez Carlos
- Blasco Nuñez Carlos
- Bravo Juan Adrian
- Cortese Angelo
- Cortese Angelo
- Cortese Angelo
- Diaz Torren Francisco
- Diaz Torren Francisco
- Duato Barcia Jose Manuel
- Duato Barcia Jose Manuel
- Duato Barcia Jose Manuel
- Gonzalez Garrido Encarnacion
- Guzman Lebon Fernando
- Hernandez Moran Jeremias
- Hidalgo Gutierrez Cristina
- Hidalgo Gutierrez Cristina
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Francisco Javier
- Hidalgo Gutierrez Javier
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Hidalgo Gutierrez Maria Jose
- Juarez Tomas Antonio
- Luque Carvajal Pilar
- Luque Carvajal Pilar
- Malmierca Barajas Jose Ignacio
- Muñoz Martin Julio
- Muñoz Martin Julio
- Muñoz Martin Julio
- Panadero Lopez Manuel
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Sanchez Palmer Mateo Jose
- Serrano Torres Pedro
Apoderado Solidario
Apoderado
- Baltar Pascual Ernesto
- Cabrera Castells Juan Antonio
- Gonzalez Suarez Mercedes
- Guzman Lebon Fernando
- Mestre Rossello Maria Jesus
- Muñoz Martin Julio
- Prieto Bravo Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2374 , F 188, S 8, H PM 32570, I/A 69 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-07
VER MAS ACTOS
Información de MESTRE ROSSELLO MARIA JESUS
Mostramos los datos de MESTRE ROSSELLO MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESTRE ROSSELLO MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos