MESTRE MUNAR FRANCISCA MILAGROS
Informe ejecutivo de MESTRE MUNAR FRANCISCA MILAGROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MESTRE MUNAR FRANCISCA MILAGROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDEPRO SA | Administrador Solidario | 20/02/2020 | |
ALDEPRO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/03/2012 |
VINCULACIONES DE MESTRE MUNAR FRANCISCA MILAGROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESTRE MUNAR FRANCISCA MILAGROS
Empresa: PROMOCIONES PUERTO DE ALCUDIA SL
Administrador Solidario
- Cantarellas Mestre Guillermo
- Mestre Munar Francisca Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817 , F 56, S 8, H PM 6471, I/A 18 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-07
Empresa: ALDEPRO SA
Administrador Solidario
- Cantarellas Mestre Guillermo
- Mestre Munar Francisca Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 86, S 8, H PM 8306, I/A 12 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-07
Empresa: PROMOCIONES PUERTO DE ALCUDIA SL
Administrador Solidario
- Cantarellas Mestre Guillermo
- Mestre Munar Francisca Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817 , F 56, S 8, H PM 6471, I/A 17 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-07
Empresa: PROMOCIONES PUERTO DE ALCUDIA SL
Administrador Unico
- Mestre Munar Francisca Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817 , F 56, S 8, H PM 6471, I/A 17 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-07
Empresa: PROMOCIONES DE CA'N PICAFORT SL
Administrador Unico
- Mestre Munar Francisca Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2818 , F 137, S 8, H PM 7556, I/A 19 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-07
Empresa: PROMOCIONES DE CA'N PICAFORT SL
Administrador Unico
- Mestre Munar Francisca Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2818 , F 137, S 8, H PM 7556, I/A 18 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-07
Empresa: PROMOCIONES PUERTO DE ALCUDIA SA
Administrador Unico
- Mestre Munar Francisca Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 66, S 8, H PM 6471, I/A 15 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-07
Empresa: PROMOCIONES PUERTO DE ALCUDIA SA
Administrador Unico
- Mestre Munar Francisca Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 66, S 8, H PM 6471, I/A 15 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-07
Empresa: PROMOCIONES PUERTO DE ALCUDIA SA
Administrador Unico
- Mestre Munar Francisca Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 65, S 8, H PM 6471, I/A 14 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-07
Empresa: PROMOCIONES PUERTO DE ALCUDIA SA
Administrador Unico
- Mestre Munar Francisca Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 65, S 8, H PM 6471, I/A 11 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-07
VER MAS ACTOS
Información de MESTRE MUNAR FRANCISCA MILAGROS
Mostramos los datos de MESTRE MUNAR FRANCISCA MILAGROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESTRE MUNAR FRANCISCA MILAGROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos