MESTRE MASDEU JORGE
Informe ejecutivo de MESTRE MASDEU JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 67
Empresas inactivas: 20
CARGOS DE MESTRE MASDEU JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HATRIA GROUP PE SCR SA | Presidente | 10/08/2023 | |
HATRIA GROUP PE SCR SA | Consejero | 10/08/2023 | |
HATRIA REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 22/05/2023 | |
MESTRE FERRE EDIFICIOS EN RENTA SL | Administrador Solidario | 25/08/2017 | |
RESTAURANTES DE ARONA SL | Presidente | 16/08/2012 | |
RESTAURANTES DE ARONA SL | Consejero Delegado | 16/08/2012 | |
EXPLOTACION HOTELERA EXPO SL | REPR.143 RRM | 02/01/2012 | |
GRAN HOTEL TORRE CATALUNYA SA | REPR.143 RRM | 13/05/2011 | |
MESTRE FERRE EDIFICIOS EN RENTA SL | Administrador Solidario | 04/02/2011 | |
1929 GESTION SL | Representante | 16/11/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MESTRE MASDEU JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESTRE MASDEU JORGE
Empresa: HATRIA GROUP PE SL
Consejero
- HATRIA GROUP SL
- Mestre Masdeu Jorge
- YUNA INVEST SL
Presidente
- Mestre Masdeu Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 802387, I/A 6 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: HATRIA GROUP PE SL
Consejero
- HATRIA GROUP SL
- Mestre Masdeu Jorge
- YUNA INVEST SL
Presidente
- Mestre Masdeu Jorge
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45633 , F 1, S 8, H M 802387, I/A 1 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Empresa: HATRIA REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Mestre Masdeu Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48793 , F 170, S 8, H B 596523, I/A 1 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-08
Empresa: 1929 GESTION SL
Administrador Solidario
- Mestre Angusto Georgina
- Mestre Masdeu Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42214 , F 181, S 8, H B 186930, I/A 31 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-08
Empresa: HCG LEVANTE SL
Administrador Solidario
- Mestre Angusto Georgina
- Mestre Masdeu Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48453 , F 48, S 8, H B 584388, I/A 14 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-08
Empresa: MESTRE FERRE CONSTRUCCION SL
Administrador Solidario
- Mestre Angusto Georgina
- Mestre Masdeu Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37853 , F 139, S 8, H B 315479, I/A 9 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-08
Empresa: STEP FORWARD SL
Administrador Solidario
- Mestre Angusto Georgina
- Mestre Masdeu Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37608 , F 68, S 8, H B 241753, I/A 19 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-08
Empresa: ECOMIZA 21 SL
Administrador Mancomunado
- Borrell Daniel Ramon
- Mestre Masdeu Jorge
- Santamaria Gurri Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44778 , F 4, S 8, H B 467214, I/A 5 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-08
Empresa: EXPO GRUPO SA
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Mestre Masdeu Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45279 , F 78, S 8, H B 6078, I/A 68 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-08
Empresa: GRAND HOTEL CRYSTAL PALACE SA
Administrador Solidario
- Mestre Masdeu Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28653 , F 102, S 8, H B 61072, I/A 24 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-08
VER MAS ACTOS
Información de MESTRE MASDEU JORGE
Mostramos los datos de MESTRE MASDEU JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESTRE MASDEU JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos