MESTRE MAS ANTONIO
Informe ejecutivo de MESTRE MAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 22
CARGOS DE MESTRE MAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VICMABAR SL | Auditor Suplente | 29/01/2013 | |
CONSTRUCCIONES BARTOLOME RAMON SA | Auditor Suplente | 07/08/2012 | |
TRANSPORTES MARITIMOS ALCUDIA SA | Auditor Suplente | 26/07/2012 | |
TRANSPORTES BLINDADOS SA | Auditor Suplente | 26/07/2012 | |
CRESGAR INVERSIONES 2000 SL | Auditor Suplente | 04/01/2010 |
VINCULACIONES DE MESTRE MAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESTRE MAS ANTONIO
Empresa: EXPLOTACIONES RIUBI SL
Auditor Suplente
- Mestre Mas Antonio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2407 , F 195, S 8, H PM 6817, I/A 25 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-07
Empresa: EXPLOREST SL
Auditor Suplente
- Mestre Mas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 901 , F 126, S 8, H PM 4712, I/A 12 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: TRANSPORTES MARITIMOS ALCUDIA SA
Auditor de Cuentas Consolidado
Auditor Suplente de Cuentas Consolidado
- Mestre Mas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2371 , F 144, S 8, H PM 3205, I/A 50 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-07
Empresa: CONSTRUCCIONES LLULL SASTRE SA
Auditor Suplente
- Mestre Mas Antonio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 45, S 8, H PM 7220, I/A 35 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-07
Empresa: HIERBAS TUNEL SL
Auditor de Cuentas Consolidado
Auditor Suplente de Cuentas Consolidado
- Mestre Mas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1975 , F 223, S 8, H PM 43594, I/A 5 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-07
Empresa: GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU SL
Auditor
- Mestre Mas Antonio
- Tarongi Gonzalez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2190 , F 158, S 8, H PM 53581, I/A 4 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-07
Empresa: TABLEROS Y MADERAS SANZ SA
Auditor Suplente
- Mestre Mas Antonio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 897 , F 169, S 8, H PM 4544, I/A 9 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-07
Empresa: EXPLOTACIONES RIUBI SA
Auditor Suplente
- Mestre Mas Antonio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2407 , F 195, S 8, H PM 6817, I/A 22 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-07
Empresa: PAVIMENTACIONES BARTOLOME RAMON SA
Auditor Suplente
- Mestre Mas Antonio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880 , F 202, S 8, H PM 40050, I/A 9 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-07
Empresa: PALMA JARDIN SA
Auditor Suplente
- Mestre Mas Antonio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1711 , F 184, S 8, H PM 3486, I/A 18 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-07
VER MAS ACTOS
Información de MESTRE MAS ANTONIO
Mostramos los datos de MESTRE MAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESTRE MAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos