MESTRE AZCON SERGIO
Informe ejecutivo de MESTRE AZCON SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MESTRE AZCON SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MENALOVE SL | Administrador Solidario | 30/08/2013 | 12/04/2023 |
FRASER RESTAURACION SL | Administrador Solidario | 28/08/2012 | 31/01/2020 |
VINCULACIONES DE MESTRE AZCON SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESTRE AZCON SERGIO
Empresa: MENALOVE SL
Administrador Solidario
- Camarelles Azcon Maria Vicenta
- Mestre Azcon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9675, L 6957, F 46, S 8, H V 155505, I/A 3 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-46
Empresa: FRASER RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Bort Ortega Francisco Jose
- Mestre Azcon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9456, L 6738, F 217, S 8, H V 148051, I/A 9 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-46
Empresa: NUEVA PARAFARMACIA CENTRAL GANDIA SL
Administrador Solidario
- Camarelles Azcon Maria Vicenta
- Mestre Azcon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9675, L 6957, F 44, S 8, H V 155505, I/A 1 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-46
Empresa: FRASER RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Bort Ortega Francisco Jose
- Mestre Azcon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9456, L 6738, F 216, S 8, H V 148051, I/A 2 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-46
Información de MESTRE AZCON SERGIO
Mostramos los datos de MESTRE AZCON SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESTRE AZCON SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos