MESTRAS GIRBAU JORDI LLUIS
Informe ejecutivo de MESTRAS GIRBAU JORDI LLUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MESTRAS GIRBAU JORDI LLUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLATZOOM SL | Apoderado Solidario | 14/03/2017 | 09/06/2023 |
STARSHIP VENTURES SL | Liquidador | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
STARSHIP VENTURES SL | Administrador Unico | 26/10/2012 | 24/12/2020 |
FLATZOOM SL | Administrador Unico | 22/12/2016 | 06/03/2017 |
FLATZOOM SL | Administrador Solidario | 18/11/2011 | 22/12/2016 |
VINCULACIONES DE MESTRAS GIRBAU JORDI LLUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESTRAS GIRBAU JORDI LLUIS
Empresa: STARSHIP VENTURES SL
Liquidador
- Mestras Girbau Jordi Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43416 , F 192, S 8, H B 429031, I/A 2 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-08
Empresa: STARSHIP VENTURES SL
Administrador Unico
- Mestras Girbau Jordi Lluis
Liquidador
- Mestras Girbau Jordi Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43416 , F 192, S 8, H B 429031, I/A 2 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-08
Empresa: FLATZOOM SL
Apoderado Solidario
- Mestras Girbau Jordi Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42859 , F 57, S 8, H B 416145, I/A 7 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-08
Empresa: LITTLE MAGIC SL
Administrador Unico
- Mestras Girbau Jordi Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42859 , F 57, S 8, H B 416145, I/A 6 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Empresa: LITTLE MAGIC SL
Administrador Unico
- Mestras Girbau Jordi Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42859 , F 57, S 8, H B 416145, I/A 5 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-08
Empresa: LITTLE MAGIC SL
Administrador Solidario
- De La Ossa Falero Javier
- Mestras Girbau Jordi Lluis
- Vinardell Roig Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42859 , F 57, S 8, H B 416145, I/A 5 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-08
Empresa: STARSHIP VENTURES SL
Administrador Unico
- Mestras Girbau Jordi Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43416 , F 189, S 8, H B 429031, I/A 1 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-08
Empresa: LITTLE MAGIC SL
Administrador Solidario
- Mestras Girbau Jordi Lluis
- Vinardell Roig Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42859 , F 55, S 8, H B 416145, I/A 1 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Información de MESTRAS GIRBAU JORDI LLUIS
Mostramos los datos de MESTRAS GIRBAU JORDI LLUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESTRAS GIRBAU JORDI LLUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos