MESTCHERSKY NICOLAS ALEXANDRE MARIE
Informe ejecutivo de MESTCHERSKY NICOLAS ALEXANDRE MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MESTCHERSKY NICOLAS ALEXANDRE MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOCALCOM TECHNOLOGY SA | Administrador Unico | 14/12/2023 |
VINCULACIONES DE MESTCHERSKY NICOLAS ALEXANDRE MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESTCHERSKY NICOLAS ALEXANDRE MARIE
Empresa: VOCALCOM TECHNOLOGY SA
Administrador Unico
- Mestchersky Nicolas Alexandre Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36804 , F 156, S 8, H M 659078, I/A 21 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: AOS HOLDING SPAIN SL
Administrador Solidario
- Betthaeuser Gilles Jean Michel
- Mestchersky Nicolas Alexandre Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28949 , F 86, S 8, H M 521281, I/A 11 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Empresa: AOS SPAIN IBERIA SL
Consejero
- AOS HOLDING SPAIN SL
- Livingstone Neil Macdonald
- Mestchersky Nicolas Alexandre Marie
Presidente
Representante
- Fruhbeck Borrero Guillermo Cayo
- Mestchersky Nicolas Alexandre Marie
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34400 , F 181, S 8, H M 518357, I/A C (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-28
Empresa: AOS SPAIN IBERIA SL
Consejero
Representante
- Mestchersky Nicolas Alexandre Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34400 , F 179, S 8, H M 518357, I/A 11 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
Empresa: AOS SPAIN IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Livingstone Neil Macdonald
- Marco Gayarre Francisco Jorge
- Mestchersky Nicolas Alexandre Marie
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34400 , F 178, S 8, H M 518357, I/A 9 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
Empresa: AOS SPAIN IBERIA SL
Consejero
- Francisco Jorge Marco Gayarre
- Livingstone Neil Macdonald
- Mestchersky Nicolas Alexandre Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34400 , F 178, S 8, H M 518357, I/A 8 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
Empresa: AOS SPAIN IBERIA SL
Consejero
- Betthaeuser Gilles Jean Michel
- Caballero Gonzalez Eusebio
- Mestchersky Nicolas Alexandre Marie
Presidente
Secretario
- Mestchersky Nicolas Alexandre Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34400 , F 178, S 8, H M 518357, I/A 8 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
Empresa: AOS HOLDING SPAIN SL
Administrador Solidario
- Mestchersky Nicolas Alexandre Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28949 , F 84, S 8, H M 521281, I/A 6 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-28
Empresa: AOS SPAIN IBERIA SL
Consejero
- Mestchersky Nicolas Alexandre Marie
Secretario
- Mestchersky Nicolas Alexandre Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28789 , F 80, S 8, H M 518357, I/A 5 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-28
Información de MESTCHERSKY NICOLAS ALEXANDRE MARIE
Mostramos los datos de MESTCHERSKY NICOLAS ALEXANDRE MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESTCHERSKY NICOLAS ALEXANDRE MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos