MESTANZA PORTALES RUBEN
Informe ejecutivo de MESTANZA PORTALES RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MESTANZA PORTALES RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAUPA IBERICA DE HERRAMIENTAS Y TECNICA EN CONEXIONES SL | Apoderado Solidario | 27/10/2022 | |
HAUPA IBERICA DE HERRAMIENTAS Y TECNICA EN CONEXIONES SL | Apoderado Solidario | 27/07/2016 |
VINCULACIONES DE MESTANZA PORTALES RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESTANZA PORTALES RUBEN
Apoderado Solidario
- Mestanza Portales Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30041 , F 100, S 8, H B 162552, I/A 7 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-08
Empresa: CASH CONVERTERS ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29665 , F 37, S 8, H M 196553, I/A 38 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-28
Apoderado Solidario
- Mestanza Portales Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30041 , F 99, S 8, H B 162552, I/A 5 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-08
Empresa: CASH CONVERTERS ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19561 , F 117, S 8, H M 196553, I/A 21 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-28
Información de MESTANZA PORTALES RUBEN
Mostramos los datos de MESTANZA PORTALES RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESTANZA PORTALES RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos