MESTANZA BARNES ANA MARIA
Informe ejecutivo de MESTANZA BARNES ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE MESTANZA BARNES ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESTANZA BARNES ANA MARIA
Empresa: SALMONSUR SA
Apoderado
- Mestanza Barnes Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 176343, I/A 26 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: SALMONSUR SA
Consejero Delegado Solidario
- Mestanza Barnes Ana Maria
- Mestanza Barnes Jose Ramon
- Mestanza Barnes Maria Del Carmen
Consejero
- Mestanza Barnes Ana Maria
- Mestanza Barnes Jose Ramon
- Mestanza Barnes Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Mestanza Barnes Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41032 , F 110, S 8, H M 176343, I/A 22 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Empresa: AHUMADOS DOMINGUEZ SA
Apoderado
- Mestanza Barnes Ana Maria
- Mestanza Barnes Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41460 , F 220, S 8, H M 117763, I/A 44 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Empresa: SALMONSUR SA
Consejero Delegado Solidario
- Mestanza Barnes Ana Maria
- Mestanza Barnes Jose Ramon
- Mestanza Barnes Maria Del Carmen
Consejero
- Mestanza Barnes Ana Maria
- Mestanza Barnes Jose Ramon
- Mestanza Barnes Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Mestanza Barnes Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41032 , F 110, S 8, H M 176343, I/A 21 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Empresa: SALMONSUR SA
Consejero Delegado Solidario
- Mestanza Barnes Ana Maria
- Mestanza Barnes Maria Del Carmen
- Mestanza Barnes Pedro Luis
Consejero
- Mestanza Barnes Ana Maria
- Mestanza Barnes Maria Del Carmen
- Mestanza Barnes Pedro Luis
Presidente
Secretario
- Mestanza Barnes Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41032 , F 110, S 8, H M 176343, I/A 21 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Empresa: SALMONSUR SA
Consejero Delegado Solidario
- Mestanza Barnes Ana Maria
- Mestanza Barnes Maria Del Carmen
- Mestanza Barnes Pedro Luis
Consejero
- Mestanza Barnes Ana Maria
- Mestanza Barnes Maria Del Carmen
- Mestanza Barnes Pedro Luis
Presidente
Secretario
- Mestanza Barnes Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11208 , F 175, S 8, H M 176343, I/A 19 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
Empresa: SALMONSUR SA
Consejero Delegado Solidario
- Mestanza Barnes Ana Maria
- Mestanza Barnes Maria Del Carmen
- Mestanza Barnes Pedro Luis
Consejero
- Mestanza Barnes Ana Maria
- Mestanza Barnes Maria Del Carmen
- Mestanza Barnes Pedro Luis
Presidente
Secretario
- Mestanza Barnes Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11208 , F 174, S 8, H M 176343, I/A 17 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Empresa: SALMONSUR SA
Consejero Delegado Solidario
- Mestanza Barnes Ana Maria
- Mestanza Barnes Maria Del Carmen
- Mestanza Barnes Pedro Luis
Consejero
- Mestanza Barnes Ana Maria
- Mestanza Barnes Maria Del Carmen
- Mestanza Barnes Pedro Luis
Presidente
Secretario
- Mestanza Barnes Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11208 , F 174, S 8, H M 176343, I/A 16 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-28
Empresa: SALMONSUR SA
Consejero Delegado Solidario
- Mestanza Barnes Ana Maria
- Mestanza Barnes Jose Ramon
- Mestanza Barnes Maria Del Carmen
- Mestanza Barnes Pedro Luis
Consejero
- Mestanza Barnes Ana Maria
- Mestanza Barnes Jose Ramon
- Mestanza Barnes Maria Del Carmen
- Mestanza Barnes Pedro Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11208 , F 174, S 8, H M 176343, I/A 16 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-28
Información de MESTANZA BARNES ANA MARIA
Mostramos los datos de MESTANZA BARNES ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESTANZA BARNES ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos