MESSNER SIMON LOTHAR WOLFGANG LEO
Informe ejecutivo de MESSNER SIMON LOTHAR WOLFGANG LEO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE MESSNER SIMON LOTHAR WOLFGANG LEO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SWISSPORT HANDLING SA | Presidente | 04/10/2016 | 07/08/2019 |
SWISSPORT HANDLING SA | Consejero Independiente | 04/10/2016 | 07/08/2019 |
SWISSPORT HANDLING SA | Consejero | 04/10/2016 | 07/08/2019 |
SWISSPORT HANDLING SA | Consj.Domini | 04/10/2016 | 07/08/2019 |
SWISSPORT SPAIN AVIATION SERVICES GRAN CANARIA SL | Consejero | 23/09/2016 | 29/07/2019 |
SWISSPORT SPAIN AVIATION SERVICES LANZAROTE SL | Consejero | 23/09/2016 | 29/07/2019 |
SWISSPORT SPAIN AVIATION SERVICES MALAGA SL | Consejero | 23/09/2016 | 29/07/2019 |
SWISSPORT SPAIN AVIATION SERVICES ALICANTE SL | Consejero | 28/09/2016 | 29/07/2019 |
SWISSPORT SPAIN AVIATION SERVICES PALMA DE MALLORCA SL | Consejero | 29/09/2016 | 29/07/2019 |
SWISSPORT SPAIN AVIATION SERVICES VALENCIA SL | Consejero | 29/09/2016 | 29/07/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MESSNER SIMON LOTHAR WOLFGANG LEO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESSNER SIMON LOTHAR WOLFGANG LEO
Empresa: SWISSPORT HANDLING SA
Consejero Independiente
- Messner Simon Lothar Wolfgang Leo
Consejero
- Knudsen Nils Pries
- Messner Simon Lothar Wolfgang Leo
- Phelan Joseph James
Consj.Domini
- Messner Simon Lothar Wolfgang Leo
Presidente
- Messner Simon Lothar Wolfgang Leo
- Phelan Joseph James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29175 , F 69, S 8, H M 231520, I/A 39 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Consejero
- Knudsen Nils Pries
- Messner Simon Lothar Wolfgang Leo
- Phelan Joseph James
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29422 , F 57, S 8, H M 529564, I/A 8 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Empresa: SWISSPORT HOLDING SPAIN SL
Consejero
- Knudsen Nils Pries
- Messner Simon Lothar Wolfgang Leo
- Phelan Joseph James
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28358 , F 100, S 8, H M 510742, I/A 12 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Empresa: SERVISAIR IBERICA SA
Consejero
- Messner Simon Lothar Wolfgang Leo
- Phelan Joseph James
- Vega Ruiz David Alfredo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22908 , F 144, S 8, H M 68104, I/A 72 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Empresa: SWISSPORT SPAIN AVIATION SERVICES SL
Consejero
- Knudsen Nils Pries
- Messner Simon Lothar Wolfgang Leo
- Phelan Joseph James
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 34, S 8, H M 527076, I/A 10 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Consejero
- Knudsen Nils Pries
- Messner Simon Lothar Wolfgang Leo
- Phelan Joseph James
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29393 , F 202, S 8, H M 529086, I/A 7 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Consejero
- Knudsen Nils Pries
- Messner Simon Lothar Wolfgang Leo
- Phelan Joseph James
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29393 , F 211, S 8, H M 529087, I/A 9 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Consejero
- Knudsen Nils Pries
- Messner Simon Lothar Wolfgang Leo
- Phelan Joseph James
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29421 , F 189, S 8, H M 529533, I/A 9 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Consejero
- Knudsen Nils Pries
- Messner Simon Lothar Wolfgang Leo
- Phelan Joseph James
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29393 , F 176, S 8, H M 529083, I/A 6 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Consejero
- Knudsen Nils Pries
- Messner Simon Lothar Wolfgang Leo
- Phelan Joseph James
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29393 , F 186, S 8, H M 529084, I/A 7 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
VER MAS ACTOS
Información de MESSNER SIMON LOTHAR WOLFGANG LEO
Mostramos los datos de MESSNER SIMON LOTHAR WOLFGANG LEO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESSNER SIMON LOTHAR WOLFGANG LEO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos