MESQUIDA SANCHO GABRIEL
Informe ejecutivo de MESQUIDA SANCHO GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MESQUIDA SANCHO GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOLIJA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 17/02/2022 | |
NA MANEGA SA | Apoderado Solidario | 10/06/2015 | |
VISME PLAYA SA | Presidente | 10/06/2015 | |
VISME PLAYA SA | Consejero | 10/06/2015 | |
VISME PLAYA SA | Apoderado Solidario | 10/06/2015 | |
MOLIJA SA | Presidente | 10/06/2015 | |
MOLIJA SA | Consejero | 10/06/2015 | |
MOLIJA SA | Apoderado Solidario | 10/06/2015 | |
EXPLOTACIONS MESPO SL | Apoderado Solidario | 06/05/2011 | |
EXPLOTACIONS MESPO SL | Presidente | 13/04/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MESQUIDA SANCHO GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESQUIDA SANCHO GABRIEL
Empresa: NA MANEGA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mesquida Pont Gabriel
- Mesquida Pont Maria
- Mesquida Sancho Gabriel
- Pont Soler Catalina
Presidente
- Mesquida Sancho Gabriel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 3050, I/A 17 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-07
Empresa: MOLIJA SA
Consejero
- Mesquida Pont Gabriel
- Mesquida Pont Maria
- Mesquida Sancho Gabriel
- Pont Soler Catalina
Presidente
- Mesquida Sancho Gabriel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1846 , F 171, S 8, H PM 10123, I/A 15 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-07
Empresa: MOLIJA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
- Mesquida Sancho Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1846 , F 171, S 8, H PM 10123, I/A 15 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-07
Empresa: MOLIJA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
- Mesquida Sancho Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1846 , F 171, S 8, H PM 10123, I/A 15 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-07
Empresa: VISME PLAYA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mesquida Pont Gabriel
- Mesquida Pont Maria
- Mesquida Sancho Gabriel
- Pont Soler Catalina
Presidente
- Mesquida Sancho Gabriel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 170, S 8, H PM 14305, I/A 15 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-07
Empresa: NA MANEGA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mesquida Pont Gabriel
- Mesquida Pont Maria
- Mesquida Sancho Gabriel
- Pont Soler Catalina
Presidente
- Mesquida Sancho Gabriel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 107, S 8, H PM 3050, I/A 16 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-07
Empresa: MOLIJA SA
Apoderado Solidario
- Mesquida Sancho Gabriel
- Pont Soler Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1846 , F 34, S 8, H PM 10123, I/A 14 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-07
Empresa: MOLIJA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
- Mesquida Sancho Gabriel
Consejero
- Mesquida Pont Gabriel
- Mesquida Pont Maria
- Mesquida Sancho Gabriel
- Pont Soler Catalina
Presidente
- Mesquida Sancho Gabriel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1846 , F 34, S 8, H PM 10123, I/A 13 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-07
Empresa: MOLIJA SA
Administrador Unico
- Mesquida Sancho Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1846 , F 34, S 8, H PM 10123, I/A 13 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-07
Empresa: VISME PLAYA SA
Apoderado Solidario
- Mesquida Sancho Gabriel
- Pont Soler Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 170, S 8, H PM 14305, I/A 14 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-07
VER MAS ACTOS
Información de MESQUIDA SANCHO GABRIEL
Mostramos los datos de MESQUIDA SANCHO GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESQUIDA SANCHO GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos