MESQUIDA COMAS ANTONIO
Informe ejecutivo de MESQUIDA COMAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MESQUIDA COMAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENNTUR MARKETPLACE SL | Administrador Unico | 08/08/2024 | |
MARILUZ TRAVEL TOUR SL | Administrador Unico | 24/03/2023 | |
LIORNA COMUNICACION SL | Administrador Unico | 17/10/2019 | |
SMART GUIDED TOURS SL | Administrador Unico | 05/11/2018 | |
BIORESHOP SL | Socio Unico | 04/07/2018 | |
BIORESHOP SL | Administrador Unico | 04/07/2018 | |
TOURADVISOR DMC SL | Socio Unico | 13/03/2018 | |
TOURADVISOR DMC SL | Administrador Unico | 13/03/2018 | |
TOUR2B BOOKING SOFTWARE SL | Socio Unico | 13/03/2018 | |
TOUR2B BOOKING SOFTWARE SL | Administrador Unico | 13/03/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MESQUIDA COMAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESQUIDA COMAS ANTONIO
Empresa: VENNTUR MARKETPLACE SL
Administrador Unico
- Mesquida Comas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100870, I/A 1 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-07
Empresa: MARILUZ TRAVEL TOUR SL
Administrador Unico
- Mesquida Comas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2366 , F 209, S 8, H PM 63134, I/A 3 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-07
Empresa: LIORNA COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Mesquida Comas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2458 , F 33, S 8, H PM 67419, I/A 3 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-07
Empresa: SMART GUIDED TOURS SL
Administrador Unico
- Mesquida Comas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 36, S 8, H PM 85298, I/A 1 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-07
Empresa: SMART GUIDED TOURS SL
Socio Único
- Mesquida Comas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 36, S 8, H PM 85298, I/A 1 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-07
Empresa: BIORESHOP SL
Administrador Unico
- Mesquida Comas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2772 , F 178, S 8, H PM 84569, I/A 1 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-07
Empresa: BIORESHOP SL
Socio Único
- Mesquida Comas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2772 , F 178, S 8, H PM 84569, I/A 1 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-07
Empresa: TOUR2B BOOKING SOFTWARE SL
Administrador Unico
- Mesquida Comas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2753 , F 208, S 8, H PM 83642, I/A 1 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-07
Empresa: TOUR2B BOOKING SOFTWARE SL
Socio Único
- Mesquida Comas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2753 , F 208, S 8, H PM 83642, I/A 1 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-07
Empresa: TOURADVISOR DMC SL
Administrador Unico
- Mesquida Comas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2753 , F 206, S 8, H PM 83641, I/A 1 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-07
VER MAS ACTOS
Información de MESQUIDA COMAS ANTONIO
Mostramos los datos de MESQUIDA COMAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESQUIDA COMAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos