MESONERO ROMANOS AGUILAR GUILLERMO
Informe ejecutivo de MESONERO ROMANOS AGUILAR GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE MESONERO ROMANOS AGUILAR GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RHAPSODY CAPITAL SL | Administrador Unico | 08/01/2024 | |
STONE OF SCONE CAPITAL SL | Administrador Unico | 16/03/2023 | |
ASTIL INVERSIONES Y DESARROLLO SL | Representante | 09/01/2019 | |
MEDIAEVENTS SERVICIOS INTEGRADOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS SL | Consejero | 19/07/2017 | |
ADX CAPITAL PARTNERS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/06/2017 | |
AUDAX PROPERTY PARTNERS SL | Representante | 13/05/2016 | |
BORAYMA DESARROLLO SCR SA | Representante | 11/02/2015 | |
MONTELEON REAL ESTATE SL | Representante | 19/09/2009 |
VINCULACIONES DE MESONERO ROMANOS AGUILAR GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESONERO ROMANOS AGUILAR GUILLERMO
Empresa: RHAPSODY CAPITAL SL
Administrador Unico
- Mesonero Romanos Aguilar Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40940 , F 202, S 8, H M 726199, I/A 2 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: STONE OF SCONE CAPITAL SL
Administrador Unico
- Mesonero Romanos Aguilar Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38810 , F 43, S 8, H M 689880, I/A 3 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
Empresa: FAIS CAPITAL SL
Consejero
- Diz Gonzalez Rafael Jose
- Mesonero Romanos Aguilar Guillermo
Presidente
- Mesonero Romanos Aguilar Guillermo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41896 , F 201, S 8, H M 741961, I/A 3 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
Empresa: BORAYMA DESARROLLO SA
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Garcia Velarde Agea Oliva
- Mesonero Romanos Aguilar Guillermo
- Mesonero-romanos Garcia-velarde Borja
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34764 , F 73, S 8, H M 425880, I/A 19 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-28
Empresa: FAIS CAPITAL SL
Consejero
- Diz Gonzalez Rafael Jose
- Mesonero Romanos Aguilar Guillermo
- Pimentel Siles Manuel Ramon
Presidente
- Mesonero Romanos Aguilar Guillermo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41896 , F 198, S 8, H M 741961, I/A 1 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: ADX CAPITAL PARTNERS SL
Consejero
- Mesonero Romanos Aguilar Guillermo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35934 , F 59, S 8, H M 645639, I/A 4 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-28
Empresa: ASTIL INVERSIONES Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
Representante
- Mesonero Romanos Aguilar Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38477 , F 220, S 8, H M 684405, I/A 1 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Consejero Delegado
Consejero
- Conde Lopez Jose Carlos
- Gonzalez De Bulnes Y Pablos Leopoldo
- Mesonero Romanos Aguilar Guillermo
- Muñoz Alonso Garcia Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3528 , F 181, S 8, H SE 49481, I/A 5 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-41
Empresa: AUDX CAPITAL PARTNERS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Delclaux Bravo Jorge
- Mesonero Romanos Aguilar Guillermo
- Muñoz Alonso Garcia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35934 , F 58, S 8, H M 645639, I/A 2 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-28
Empresa: AUDX CAPITAL PARTNERS SL
Consejero
- Delclaux Bravo Jorge
- Mesonero Romanos Aguilar Guillermo
- Muñoz Alonso Garcia Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35934 , F 56, S 8, H M 645639, I/A 1 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
VER MAS ACTOS
Información de MESONERO ROMANOS AGUILAR GUILLERMO
Mostramos los datos de MESONERO ROMANOS AGUILAR GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESONERO ROMANOS AGUILAR GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos